RADEK PODVESKÝ
|
Aktivní
|
ředitel |
01.11.2018 |
Adresa: |
66491, 24048291, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Malovanská, 1363, 16 |
|
RADEK PODVESKÝ
|
Aktivní
|
ředitel |
01.11.2018 |
Adresa: |
66491, 24048291, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Malovanská, 1363, 16, Malovanská 1363/16, 66491 Ivančice |
|
RADEK PODVESKÝ
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
ředitel |
28.01.2017 |
Adresa: |
66464, 24636118, Brno-venkov, Nové Bránice, Nové Bránice, 131 |
|
RADEK PODVESKÝ
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
ředitel |
28.01.2017 |
Adresa: |
66464, 24636118, Brno-venkov, Nové Bránice, Nové Bránice, 131, č.p. 131, 66464 Nové Bránice |
|
RADEK PODVESKÝ
|
Neaktivní
od 28.01.2017
|
ředitel |
16.12.2014 |
Adresa: |
66464, 24944513, Dolní Kounice, Dolní Kounice, Stráně, 600, 5 |
|
RADEK PODVESKÝ
|
Neaktivní
od 28.01.2017
|
ředitel |
16.12.2014 |
Adresa: |
66464, 24944513, Brno-venkov, Dolní Kounice, Dolní Kounice, Stráně, 600, 5, Stráně 600/5, 66464 Dolní Kounice |
|
Mgr. Helena Marie Richterová
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
Ředitel |
15.10.2007 |
Adresa: |
66464, Dolní Kounice, Bezručova |
|
Mgr. Helena Marie Richterová
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
Ředitel |
15.10.2007 |
Adresa: |
Dolní Kounice, Bezručova, 66464, Bezručova, 66464 Dolní Kounice, Česká republika |
|
Mgr. Helena Špinková
|
Neaktivní
od 15.10.2007
|
Ředitel |
27.07.2006 |
Adresa: |
66464, 24636118, Nové Bránice, 131 |
|
Mgr. Helena Špinková
|
Neaktivní
od 15.10.2007
|
Ředitel |
27.07.2006 |
Adresa: |
66464, 24636118, Brno-venkov, Nové Bránice, Nové Bránice, 131, č.p. 131, 66464 Nové Bránice |
|
Mgr. Helena Špinková
|
Neaktivní
od 27.07.2006
|
Ředitel |
01.03.2003 |
Adresa: |
54701, 7454333, Náchod, Náchod, Pod Homolkou, 1481 |
|
Mgr. Helena Špinková
|
Neaktivní
od 27.07.2006
|
Ředitel |
01.03.2003 |
Adresa: |
54701, 7454333, Náchod, Náchod, Náchod, Pod Homolkou, 1481, Pod Homolkou 1481, 54701 Náchod |
|