Ing. MAREK GUT
|
Aktivní
|
starosta |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 26494183, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kořenského, 2169, 38 |
|
Ing. PETR ZATLOUKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 19505175, Brno-město, Brno, Řečkovice, Družstevní, 1192, 10 |
|
IRENA ZAHRÁDKOVÁ
|
Aktivní
|
hospodářka |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 19507038, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1378, 11 |
|
EVA JANOVSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 19503326, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 1036, 1a |
|
Ing. HANA DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 19495200, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kronova, 304, 12 |
|
LIBOR FUCHS
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 19508484, Brno-město, Brno, Řečkovice, Nové náměstí, 1510, 15 |
|
ALEŠ KRUPICA
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 19509197, Brno-město, Brno, Řečkovice, Uprkova, 1579, 7 |
|
Ing. MAREK GUT
|
Aktivní
|
starosta |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 26494183, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kořenského, 2169, 38, Kořenského 2169/38, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. PETR ZATLOUKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 19505175, Brno-město, Brno, Řečkovice, Družstevní, 1192, 10, Družstevní 1192/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
IRENA ZAHRÁDKOVÁ
|
Aktivní
|
hospodářka |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 19507038, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1378, 11, Boskovická 1378/11, Řečkovice, 62100 Brno |
|
EVA JANOVSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 19503326, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 1036, 1a, Vážného 1036/1a, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. HANA DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 19495200, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kronova, 304, 12, Kronova 304/12, Řečkovice, 62100 Brno |
|
LIBOR FUCHS
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 19508484, Brno-město, Brno, Řečkovice, Nové náměstí, 1510, 15, Nové náměstí 1510/15, Řečkovice, 62100 Brno |
|
ALEŠ KRUPICA
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.06.2022 |
Adresa: |
62100, 19509197, Brno-město, Brno, Řečkovice, Uprkova, 1579, 7, Uprkova 1579/7, Řečkovice, 62100 Brno |
|
NIKOLA DVOŘÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen |
09.06.2022 |
Adresa: |
66603, 13320831, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Jamborova, 925 |
|
NIKOLA DVOŘÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen |
09.06.2022 |
Adresa: |
66603, 13320831, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Jamborova, 925, Jamborova 925, 66603 Tišnov |
|
NIKOLA JANČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2022
|
člen |
06.05.2021 |
Adresa: |
66603, 13320831, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Jamborova, 925 |
|
NIKOLA JANČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2022
|
člen |
06.05.2021 |
Adresa: |
66603, 13320831, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Jamborova, 925, Jamborova 925, 66603 Tišnov |
|
NIKOLA JANČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
člen |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 25926781, Brno-město, Brno, Řečkovice, Bohatcova, 2127, 27a |
|
Ing. MAREK GUT
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
starosta |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 26494183, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kořenského, 2169, 38 |
|
Ing. PETR ZATLOUKAL
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
jednatel |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 19505175, Brno-město, Brno, Řečkovice, Družstevní, 1192, 10 |
|
IRENA ZAHRÁDKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
hospodářka |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 19507038, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1378, 11 |
|
EVA JANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 19503326, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 1036, 1a |
|
Ing. HANA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 19495200, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kronova, 304, 12 |
|
LIBOR FUCHS
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 19508484, Brno-město, Brno, Řečkovice, Nové náměstí, 1510, 15 |
|
NIKOLA JANČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
člen |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 25926781, Brno-město, Brno, Řečkovice, Bohatcova, 2127, 27a, Bohatcova 2127/27a, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. MAREK GUT
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
starosta |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 26494183, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kořenského, 2169, 38, Kořenského 2169/38, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. PETR ZATLOUKAL
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
jednatel |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 19505175, Brno-město, Brno, Řečkovice, Družstevní, 1192, 10, Družstevní 1192/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
IRENA ZAHRÁDKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
hospodářka |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 19507038, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1378, 11, Boskovická 1378/11, Řečkovice, 62100 Brno |
|
EVA JANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 19503326, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 1036, 1a, Vážného 1036/1a, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. HANA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 19495200, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kronova, 304, 12, Kronova 304/12, Řečkovice, 62100 Brno |
|
LIBOR FUCHS
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen |
22.08.2019 |
Adresa: |
62100, 19508484, Brno-město, Brno, Řečkovice, Nové náměstí, 1510, 15, Nové náměstí 1510/15, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Mgr. JAN BARTONĚK
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
jednatel |
08.06.2017 |
Adresa: |
62100, 19503326, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 1036, 1a |
|
Mgr. JAN BARTONĚK
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
jednatel |
08.06.2017 |
Adresa: |
62100, 19503326, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 1036, 1a, Vážného 1036/1a, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JAN HAMALA
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
člen |
01.11.2015 |
Adresa: |
63600, 19646704, Brno-město, Brno, Židenice, Strakatého, 2720, 2 |
|
JAN HAMALA
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
člen |
01.11.2015 |
Adresa: |
63600, 19646704, Brno-město, Brno, Židenice, Strakatého, 2720, 2, Strakatého 2720/2, Židenice, 63600 Brno |
|
JAN HAMALA
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
člen |
12.12.2014 |
Adresa: |
68354, 24391026, Otnice, Otnice, Boženy Němcové, 151 |
|
Mgr. JAN BARTONĚK
|
Neaktivní
od 08.06.2017
|
místostarosta |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19503326, Brno, Řečkovice, Vážného, 1036, 1a |
|
Ing. JIŘÍ RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
starosta |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19508751, Brno, Řečkovice, Kárníkova, 1537, 16 |
|
Ing. MAREK GUT
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
náčelník |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 26494183, Brno, Řečkovice, Kořenského, 2169, 38 |
|
MARIE MLÝNKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
náčelnice |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19507895, Brno, Řečkovice, Měřičkova, 1458, 50 |
|
LIBOR FUCHS
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
vzdělavatel |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19508484, Brno, Řečkovice, Nové náměstí, 1510, 15 |
|
DRAHOMÍRA ŽÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
matrikářka |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19509383, Brno, Řečkovice, Vitáskova, 1597, 11 |
|
Bc. GABRIELA GUTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
hospodářka |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 26494183, Brno, Řečkovice, Kořenského, 2169, 38 |
|
Ing. HANA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
pokladní |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19495200, Brno, Řečkovice, Kronova, 304, 12 |
|
EVA JANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
zdravotnice |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19503326, Brno, Řečkovice, Vážného, 1036, 1a |
|
MUDr. JAN MAŠEK
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
předseda odboru sportu |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19496354, Brno, Řečkovice, Banskobystrická, 416, 105 |
|
JAN HAMALA
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
člen |
12.12.2014 |
Adresa: |
68354, 24391026, Vyškov, Otnice, Otnice, Boženy Němcové, 151, Boženy Němcové 151, 68354 Otnice |
|
Mgr. JAN BARTONĚK
|
Neaktivní
od 08.06.2017
|
místostarosta |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19503326, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 1036, 1a, Vážného 1036/1a, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. MAREK GUT
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
náčelník |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 26494183, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kořenského, 2169, 38, Kořenského 2169/38, Řečkovice, 62100 Brno |
|
MARIE MLÝNKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
náčelnice |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19507895, Brno-město, Brno, Řečkovice, Měřičkova, 1458, 50, Měřičkova 1458/50, Řečkovice, 62100 Brno |
|
LIBOR FUCHS
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
vzdělavatel |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19508484, Brno-město, Brno, Řečkovice, Nové náměstí, 1510, 15, Nové náměstí 1510/15, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Drahomíra Žáková
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
matrikářka |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19509383, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vitáskova, 1597, 11, Vitáskova 1597/11, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Bc. GABRIELA GUTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
hospodářka |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 26494183, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kořenského, 2169, 38, Kořenského 2169/38, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. HANA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
pokladní |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19495200, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kronova, 304, 12, Kronova 304/12, Řečkovice, 62100 Brno |
|
EVA JANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
zdravotnice |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19503326, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vážného, 1036, 1a, Vážného 1036/1a, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. JIŘÍ RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
starosta |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19508751, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kárníkova, 1537, 16, Kárníkova 1537/16, Řečkovice, 62100 Brno |
|
MUDr. JAN MAŠEK
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
předseda odboru sportu |
12.12.2014 |
Adresa: |
62100, 19496354, Brno-město, Brno, Řečkovice, Banskobystrická, 416, 105, Banskobystrická 416/105, Řečkovice, 62100 Brno |
|