Ing. JIŘÍ POKORNÝ
|
Aktivní
|
Předseda |
10.05.2024 |
Adresa: |
27601, 11679603, Mělník, Mělník, Mělník, Valdštýnská, 2178, 7, Valdštýnská 2178/7, 27601 Mělník |
|
Ing. PETR VOGL
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.05.2024 |
Adresa: |
27701, 6125042, Mělník, Dolní Beřkovice, Vliněves, 8, Vliněves 8, 27701 Dolní Beřkovice |
|
JITKA FUXOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladní |
10.05.2024 |
Adresa: |
27601, 11681462, Mělník, Mělník, Mělník, Dolní, 2365, 9, Dolní 2365/9, 27601 Mělník |
|
Ing. JIŘÍ POKORNÝ
|
Aktivní
|
Předseda |
02.11.2021 |
Adresa: |
27601, 11679603, Mělník, Mělník, Mělník, Valdštýnská, 2178, 7 |
|
EUGENIE STEINZOVÁ
|
Aktivní
|
Výcvikář |
02.11.2021 |
Adresa: |
27743, 26351072, Mělník, Chlumín, Chlumín, 178 |
|
Ing. PETR VOGL
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.03.2021 |
Adresa: |
27701, 6125042, Mělník, Dolní Beřkovice, Vliněves, 8 |
|
JITKA FUXOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladní |
31.07.2019 |
Adresa: |
27601, 11681462, Mělník, Mělník, Mělník, Dolní, 2365, 9 |
|
VLADIMÍR KREBS
|
Aktivní
|
Hospodář |
31.07.2019 |
Adresa: |
27601, 11690186, Mělník, Mělník, Mělník, Veslařská, 3252 |
|
Ing. JIŘÍ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 10.05.2024
|
Předseda |
02.11.2021 |
Adresa: |
27601, 11679603, Mělník, Mělník, Mělník, Valdštýnská, 2178, 7, Valdštýnská 2178/7, 27601 Mělník |
|
EUGENIE STEINZOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2024
|
Výcvikář |
02.11.2021 |
Adresa: |
27743, 26351072, Mělník, Chlumín, Chlumín, 178, č.p. 178, 27743 Chlumín |
|
Ing. JIŘÍ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 02.11.2021
|
Výcvikář |
20.03.2021 |
Adresa: |
27601, 11679603, Mělník, Mělník, Mělník, Valdštýnská, 2178, 7 |
|
Ing. JIŘÍ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 02.11.2021
|
Výcvikář |
20.03.2021 |
Adresa: |
27601, 11679603, Mělník, Mělník, Mělník, Valdštýnská, 2178, 7, Valdštýnská 2178/7, 27601 Mělník |
|
Ing. PETR VOGL
|
Neaktivní
od 10.05.2024
|
Jednatel |
20.03.2021 |
Adresa: |
27701, 6125042, Mělník, Dolní Beřkovice, Vliněves, 8, Vliněves 8, 27701 Dolní Beřkovice |
|
Ing. JIŘÍ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 20.03.2021
|
Jednatel výboru |
31.07.2019 |
Adresa: |
27601, 11679603, Mělník, Mělník, Mělník, Valdštýnská, 2178, 7 |
|
EUGENIE STEINZOVÁ
|
Neaktivní
od 20.03.2021
|
Výcvikář |
31.07.2019 |
Adresa: |
27743, 26351072, Mělník, Chlumín, Chlumín, 178 |
|
Ing. JIŘÍ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 20.04.2021
|
Předseda výboru |
31.07.2019 |
Adresa: |
27601, 11687509, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohradská, 2976 |
|
Ing. JIŘÍ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 20.03.2021
|
Jednatel výboru |
31.07.2019 |
Adresa: |
27601, 11679603, Mělník, Mělník, Mělník, Valdštýnská, 2178, 7, Valdštýnská 2178/7, 27601 Mělník |
|
EUGENIE STEINZOVÁ
|
Neaktivní
od 20.03.2021
|
Výcvikář |
31.07.2019 |
Adresa: |
27743, 26351072, Mělník, Chlumín, Chlumín, 178, č.p. 178, 27743 Chlumín |
|
Ing. JIŘÍ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 20.04.2021
|
Předseda výboru |
31.07.2019 |
Adresa: |
27601, 11687509, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohradská, 2976, Vinohradská 2976, 27601 Mělník |
|
VLADIMÍR KREBS
|
Neaktivní
od 10.05.2024
|
Hospodář |
31.07.2019 |
Adresa: |
27601, 11690186, Mělník, Mělník, Mělník, Veslařská, 3252, Veslařská 3252, 27601 Mělník |
|
JITKA FUXOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2024
|
Pokladní |
31.07.2019 |
Adresa: |
27601, 11681462, Mělník, Mělník, Mělník, Dolní, 2365, 9, Dolní 2365/9, 27601 Mělník |
|
Ing. JIŘÍ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
Předseda výboru |
25.06.2016 |
Adresa: |
27601, 11687509, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohradská, 2976 |
|
Ing. JIŘÍ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
Jednatel výboru |
25.06.2016 |
Adresa: |
27601, 11679603, Mělník, Mělník, Mělník, Valdštýnská, 2178, 7 |
|
JITKA FUXOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
Ekonom |
25.06.2016 |
Adresa: |
27601, 11681462, Mělník, Mělník, Mělník, Dolní, 2365, 9 |
|
VLADIMÍR KREBS
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
Hospodář |
25.06.2016 |
Adresa: |
27601, 11690186, Mělník, Mělník, Mělník, Veslařská, 3252 |
|
EUGENIE STEINZOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
Výcvikář |
25.06.2016 |
Adresa: |
27743, 26351072, Mělník, Chlumín, Chlumín, 178 |
|
Ing. JIŘÍ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
Předseda výboru |
25.06.2016 |
Adresa: |
27601, 11687509, Mělník, Mělník, Mělník, Vinohradská, 2976, Vinohradská 2976, 27601 Mělník |
|
Ing. JIŘÍ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
Jednatel výboru |
25.06.2016 |
Adresa: |
27601, 11679603, Mělník, Mělník, Mělník, Valdštýnská, 2178, 7, Valdštýnská 2178/7, 27601 Mělník |
|
JITKA FUXOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
Ekonom |
25.06.2016 |
Adresa: |
27601, 11681462, Mělník, Mělník, Mělník, Dolní, 2365, 9, Dolní 2365/9, 27601 Mělník |
|
VLADIMÍR KREBS
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
Hospodář |
25.06.2016 |
Adresa: |
27601, 11690186, Mělník, Mělník, Mělník, Veslařská, 3252, Veslařská 3252, 27601 Mělník |
|
EUGENIE STEINZOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
Výcvikář |
25.06.2016 |
Adresa: |
27743, 26351072, Mělník, Chlumín, Chlumín, 178, č.p. 178, 27743 Chlumín |
|