STANISLAV ŠMÍD
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
předseda statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
26601, 5949521, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Merhautova, 602, 6 |
|
Ing. MILOŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
člen statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
44001, 9177973, Louny, Louny, Nečichy, 22 |
|
Ing. JIŘÍ HÝBL
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
člen statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
26711, 1601563, Beroun, Vráž, Vráž, U Pomníku, 350 |
|
STANISLAV ABRHÁM
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
místopředseda statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
26801, 1637401, Beroun, Hořovice, Hořovice, Zámecká, 839, 22 |
|
Ing. VLADIMÍR KUNC
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
člen statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
26718, 1531484, Beroun, Hlásná Třebaň, Hlásná Třebaň, U Kapličky, 26 |
|
Ing. JAN BRETŠNAJDR
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
místopředseda statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
26901, 8665770, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Sadová, 2445 |
|
Ing. VÁCLAV HOLÝ
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
člen statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
39804, 355437, Písek, Nevězice, Nevězice, 60 |
|
STANISLAV ŠMÍD
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
předseda statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
26601, 5949521, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Merhautova, 602, 6, Merhautova 602/6, Beroun-Závodí, 26601 Beroun |
|
Ing. Miloš Novotný
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
člen statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
44001, 9177973, Louny, Louny, Nečichy, 22, Nečichy 22, 44001 Louny |
|
Ing. JIŘÍ HÝBL
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
člen statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
26711, 1601563, Beroun, Vráž, Vráž, U Pomníku, 350, U Pomníku 350, 26711 Vráž |
|
STANISLAV ABRHÁM
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
místopředseda statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
26801, 1637401, Beroun, Hořovice, Hořovice, Zámecká, 839, 22, Zámecká 839/22, 26801 Hořovice |
|
Ing. VLADIMÍR KUNC
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
člen statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
26718, 1531484, Beroun, Hlásná Třebaň, Hlásná Třebaň, U Kapličky, 26, U Kapličky 26, 26718 Hlásná Třebaň |
|
Ing. JAN BRETŠNAJDR
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
místopředseda statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
26901, 8665770, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Sadová, 2445, Sadová 2445, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Ing. VÁCLAV HOLÝ
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
člen statutárního orgánu |
14.03.2019 |
Adresa: |
39804, 355437, Písek, Nevězice, Nevězice, 60, č.p. 60, 39804 Nevězice |
|
ing. STANISLAV ŠMÍD
|
Neaktivní
od 14.03.2019
|
Předseda |
22.08.2013 |
Adresa: |
26601, 5949521, Beroun, Beroun-Závodí, Merhautova, 602, 6 |
|
ing. VLADIMÍR KUNC
|
Neaktivní
od 14.03.2019
|
člen |
22.08.2013 |
Adresa: |
26718, 1531484, Hlásná Třebaň, Hlásná Třebaň, U Kapličky, 26 |
|
Ing. VLADIMÍR KUNC
|
Neaktivní
od 14.03.2019
|
člen |
22.08.2013 |
Adresa: |
26718, 1531484, Beroun, Hlásná Třebaň, Hlásná Třebaň, U Kapličky, 26, U Kapličky 26, 26718 Hlásná Třebaň |
|
ing. STANISLAV ŠMÍD
|
Neaktivní
od 14.03.2019
|
Předseda |
22.08.2013 |
Adresa: |
26601, 5949521, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Merhautova, 602, 6, Merhautova 602/6, Beroun-Závodí, 26601 Beroun |
|
ing. Stanislav Šmíd
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
Předseda |
19.06.2002 |
Adresa: |
26601, Beroun 3, Merhautova, 602 |
|
ing. Vladimír Kunc
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
člen |
19.06.2002 |
Adresa: |
26718, Beroun, Hlásná Třebaň, p. Karlštejn, 26 |
|
Stanislav Abrhám
|
Neaktivní
od 14.03.2019
|
místopředseda |
19.06.2002 |
Adresa: |
26801, 1637401, Beroun, Hořovice, Zámecká, 839 |
|
ing. STANISLAV ŠMÍD
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
Předseda |
19.06.2002 |
Adresa: |
26601, 5949521, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Merhautova, 602, 6, Merhautova 602/6, Beroun-Závodí, 26601 Beroun |
|
Ing. VLADIMÍR KUNC
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
člen |
19.06.2002 |
Adresa: |
26718, 1531484, Beroun, Hlásná Třebaň, Hlásná Třebaň, U Kapličky, 26, U Kapličky 26, 26718 Hlásná Třebaň |
|
STANISLAV ABRHÁM
|
Neaktivní
od 14.03.2019
|
místopředseda |
19.06.2002 |
Adresa: |
26801, 1637401, Beroun, Hořovice, Hořovice, Zámecká, 839, 22, Zámecká 839/22, 26801 Hořovice |
|
Ladislav Hrkel
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
Předseda |
09.11.1998 |
Adresa: |
26721, 12582417, Beroun, Tmaň, 37 |
|
Stanislav Abrhám
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
člen |
09.11.1998 |
Adresa: |
26801, 1637401, Beroun, Hořovice, Zámecká, 839 |
|
ing. Miroslav Amsler
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
člen |
09.11.1998 |
Adresa: |
18000, Praha 8 - Kobylisy, Učitelská, 56 |
|
Václav Kačírek
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
Člen |
09.11.1998 |
Adresa: |
26724, p. Hostomice, Neumětely, 3 |
|
Václav Vrbský
|
Neaktivní
od 14.03.2019
|
Místopředseda |
09.11.1998 |
Adresa: |
25219, Rudná u Prahy, Riegerova, 547 |
|
ing. Antonín Vašek
|
Neaktivní
od 14.03.2019
|
Člen |
09.11.1998 |
Adresa: |
26751, p. Zdice, Točník, 16 |
|
Ladislav Hrkel
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
Předseda |
09.11.1998 |
Adresa: |
26721, 12582417, Beroun, Tmaň, Tmaň, Havlíčkův mlýn, 37, Havlíčkův mlýn 37, 26721 Tmaň |
|
STANISLAV ABRHÁM
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
člen |
09.11.1998 |
Adresa: |
26801, 1637401, Beroun, Hořovice, Hořovice, Zámecká, 839, 22, Zámecká 839/22, 26801 Hořovice |
|
ing. Miroslav Amsler
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
člen |
09.11.1998 |
Adresa: |
18200, 22373047, Praha, Kobylisy, Učitelská, 1575, 56, Učitelská 1575/56, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Václav Kačírek
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
Člen |
09.11.1998 |
Adresa: |
26724, 12576689, Beroun, Neumětely, Neumětely, Náměstí, 3, Náměstí 3, 26724 Neumětely |
|
ing. Antonín Vašek
|
Neaktivní
od 14.03.2019
|
Člen |
09.11.1998 |
Adresa: |
16, p. Zdice, Točník, 26751, Točník 16, 26751 p. Zdice, Česká republika |
|
Václav Vrbský
|
Neaktivní
od 14.03.2019
|
Místopředseda |
09.11.1998 |
Adresa: |
25219, 6348611, Praha-západ, Rudná, Rudná, Riegrova, 547, 11, Riegrova 547/11, 25219 Rudná |
|
Stanislav Abrhám
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
člen |
29.08.1995 |
Adresa: |
1637401, Hořovice, Zámecká, 839 |
|
STANISLAV ABRHÁM
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
člen |
29.08.1995 |
Adresa: |
26801, 1637401, Beroun, Hořovice, Hořovice, Zámecká, 839, 22, Zámecká 839/22, 26801 Hořovice |
|
Lubomír Ort
|
Neaktivní
od 29.08.1995
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
5678765, Choceň, Smetanova, 1495 |
|
Josef Merhaut
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Místopředseda |
06.01.1995 |
Adresa: |
22780459, Bavoryně, 26 |
|
Václav Vrbský
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
6348611, Rudná, Riegrova, 547 |
|
Václav Mácha
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
Beroun 2, Vančurova 1229 |
|
ing. Václav Liprt
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
1637649, Hořovice, U koupaliště, 851 |
|
Ladislav Hrkel
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
12582417, Tmaň, 37 |
|
ing. Josef Stehlík
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Předseda |
06.01.1995 |
Adresa: |
Beroun 3, Pod vodojemem 1588 |
|
Josef Nosek
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Místopředseda |
06.01.1995 |
Adresa: |
22807993, Svinaře, 52 |
|
ing. Antonín Vašek
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Člen |
06.01.1995 |
|
Václav Kačírek
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
12576689, Neumětely, 3 |
|
ing. Stanislav Šmíd
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
Beroun 3, Merhautova 602 |
|
Lubomír Ort
|
Neaktivní
od 29.08.1995
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
56501, 5678765, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Smetanova, 1495, Smetanova 1495, 56501 Choceň |
|
Josef Merhaut
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Místopředseda |
06.01.1995 |
Adresa: |
26751, 22780459, Beroun, Bavoryně, Bavoryně, 26, č.p. 26, 26751 Bavoryně |
|
Václav Vrbský
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
25219, 6348611, Praha-západ, Rudná, Rudná, Riegrova, 547, 11, Riegrova 547/11, 25219 Rudná |
|
Václav Mácha
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
26601, 5937931, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Vladislava Vančury, 1229, 8, Vladislava Vančury 1229/8, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
ing. Václav Liprt
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
26801, 1637649, Beroun, Hořovice, Hořovice, U Koupaliště, 851, 4, U Koupaliště 851/4, 26801 Hořovice |
|
Ladislav Hrkel
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
26721, 12582417, Beroun, Tmaň, Tmaň, Havlíčkův mlýn, 37, Havlíčkův mlýn 37, 26721 Tmaň |
|
ing. Josef Stehlík
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Předseda |
06.01.1995 |
Adresa: |
26601, 5941504, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Pod Vodojemem, 1588, Pod Vodojemem 1588, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Josef Nosek
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Místopředseda |
06.01.1995 |
Adresa: |
26728, 22807993, Beroun, Svinaře, Svinaře, Obecní, 52, Obecní 52, 26728 Svinaře |
|
ing. Antonín Vašek
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
16, Točník, Točník 16, Česká republika |
|
Václav Kačírek
|
Neaktivní
od 09.11.1998
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
26724, 12576689, Beroun, Neumětely, Neumětely, Náměstí, 3, Náměstí 3, 26724 Neumětely |
|
ing. STANISLAV ŠMÍD
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
Člen |
06.01.1995 |
Adresa: |
26601, 5949521, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Merhautova, 602, 6, Merhautova 602/6, Beroun-Závodí, 26601 Beroun |
|