MIROSLAV CHEJN
|
Aktivní
|
jednatel |
16.02.2016 |
Adresa: |
13000, 21764859, Praha, Vinohrady, Slezská, 2141, 116 |
|
MIROSLAV CHEJN
|
Aktivní
|
jednatel |
16.02.2016 |
Adresa: |
13000, 21764859, Praha, Vinohrady, Slezská, 2141, 116, Slezská 2141/116, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. JIŘÍ BOUKAL
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
16900, 22689672, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Ve Střešovičkách, 2289, 58 |
|
Ing. Jiří Boukal
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
16900, 22689672, Praha, Břevnov, Ve Střešovičkách, 2289, 58, Ve Střešovičkách 2289/58, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Miroslav Chejn
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
jednatel |
06.12.2000 |
Adresa: |
19000, 22507426, Praha 9, Praha 9, Veltruská, 602/16 |
|
Miroslav Chejn
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
jednatel |
06.12.2000 |
Adresa: |
19000, 22507426, Praha, Prosek, Veltruská, 602, 16, Veltruská 602/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Miroslav Chejn
|
Neaktivní
od 06.12.2000
|
jednatel |
14.11.2000 |
Adresa: |
19000, 22507426, Praha 9, Praha 9, Veltruská, 602/16 |
|
Miroslav Chejn
|
Neaktivní
od 06.12.2000
|
jednatel |
14.11.2000 |
Adresa: |
19000, 22507426, Praha, Prosek, Veltruská, 602, 16, Veltruská 602/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ing. Zdeněk Veiner
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
11.03.1998 |
Adresa: |
27361, 1337084, Kladno, Velká Dobrá, U Křížku, 289 |
|
ing. Zdeněk Veiner
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
11.03.1998 |
Adresa: |
27361, 1337084, Kladno, Velká Dobrá, Velká Dobrá, U křížku, 289, U křížku 289, 27361 Velká Dobrá |
|
Ing. Jiří Boukal
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
jednatel |
23.01.1996 |
Adresa: |
16900, 22689672, Praha 6, Ve Střešovičkách, 58 |
|
Ing. Jiří Boukal
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
jednatel |
23.01.1996 |
Adresa: |
16900, 22689672, Praha, Břevnov, Ve Střešovičkách, 2289, 58, Ve Střešovičkách 2289/58, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
ing. Anna Pešková
|
Neaktivní
od 23.01.1996
|
jednatel |
10.10.1993 |
Adresa: |
14000, 21853321, Praha 10, Rytířova, 810 |
|
ing. Zdeněk Veiner
|
Neaktivní
od 11.03.1998
|
jednatel |
10.10.1993 |
Adresa: |
okr.Kladno, Velká Dobrá 289 |
|
Miroslav Běhounek
|
Neaktivní
od 05.08.2010
|
jednatel |
10.10.1993 |
Adresa: |
14000, 21821178, Praha 4, Brechtova, 781 |
|
ing. Anna Pešková
|
Neaktivní
od 23.01.1996
|
jednatel |
10.10.1993 |
Adresa: |
14300, 21853321, Praha, Kamýk, Rytířova, 810, 25, Rytířova 810/25, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
ing. Zdeněk Veiner
|
Neaktivní
od 11.03.1998
|
jednatel |
10.10.1993 |
Adresa: |
27361, 1337084, Kladno, Velká Dobrá, Velká Dobrá, U křížku, 289, U křížku 289, 27361 Velká Dobrá |
|
Miroslav Běhounek
|
Neaktivní
od 05.08.2010
|
jednatel |
10.10.1993 |
Adresa: |
14900, 21821178, Praha, Háje, Brechtova, 781, 10, Brechtova 781/10, Háje, 14900 Praha 4 |
|