Dr. MIROSLAV KÁNINSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.12.2020 |
Adresa: |
29001, 81378637, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Kerhartových, 832 |
|
Dr. MIROSLAV KÁNINSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.12.2020 |
Adresa: |
29001, 81378637, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Kerhartových, 832, Kerhartových 832, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
PAVEL BAŽANT
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
29001, 18323375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Sládkova, 904, 1 |
|
Pavel Bažant
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
29001, 18323375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Sládkova, 904, 1, Sládkova 904/1, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Dr. MIROSLAV KÁNINSKÝ
|
Neaktivní
od 25.12.2020
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
29001, 25526375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Revoluční, 1418 |
|
Dr. MIROSLAV KÁNINSKÝ
|
Neaktivní
od 25.12.2020
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
29001, 25526375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Revoluční, 1418, Revoluční 1418, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Dr. Miroslav Káninský
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
25.11.1998 |
Adresa: |
29001, 18327346, Nymburk, Poděbrady, Kunštátská, 1350 |
|
dr. Miroslav Káninský
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
25.11.1998 |
Adresa: |
29001, 18327346, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Kunštátská, 1350, Kunštátská 1350, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Luboš Pokorný
|
Neaktivní
od 25.11.1998
|
jednatel |
25.10.1993 |
Adresa: |
29001, 18335730, Poděbrady, Jandova, 756 |
|
Dr. Miroslav Káninský
|
Neaktivní
od 25.11.1998
|
jednatel |
25.10.1993 |
Adresa: |
29001, Poděbrady, Moučná, 1994 |
|
Pavel Bažant
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
25.10.1993 |
Adresa: |
29001, 18323375, Poděbrady, Sládkova, 904 |
|
Luboš Pokorný
|
Neaktivní
od 25.11.1998
|
jednatel |
25.10.1993 |
Adresa: |
29001, 18335730, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Jandova, 756, Jandova 756, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
Dr. Miroslav Káninský
|
Neaktivní
od 25.11.1998
|
jednatel |
25.10.1993 |
Adresa: |
1994, Poděbrady, Moučná, 29001, Moučná 1994, 29001 Poděbrady, Česká republika |
|
Pavel Bažant
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
25.10.1993 |
Adresa: |
29001, 18323375, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Sládkova, 904, 1, Sládkova 904/1, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|