IHOR FISUN
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2017 |
Adresa: |
25242, 28375882, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Jiřinková, 542 |
|
MAIIA FISUN
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2017 |
Adresa: |
25242, 28375882, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Jiřinková, 542 |
|
IHOR FISUN
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2017 |
Adresa: |
25242, 28375882, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Jiřinková, 542, Jiřinková 542, Osnice, 25242 Jesenice |
|
MAIIA FISUN
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2017 |
Adresa: |
25242, 28375882, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Jiřinková, 542, Jiřinková 542, Osnice, 25242 Jesenice |
|
IHOR FISUN
|
Neaktivní
od 15.03.2017
|
jednatel |
31.03.2014 |
Adresa: |
11000, 21711712, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Zlatnická, 1401, 15 |
|
MAIIA FISUN
|
Neaktivní
od 15.03.2017
|
jednatel |
31.03.2014 |
Adresa: |
11000, 21711712, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Zlatnická, 1401, 15 |
|
IHOR FISUN
|
Neaktivní
od 15.03.2017
|
jednatel |
31.03.2014 |
Adresa: |
11000, 21711712, Praha, Nové Město, Zlatnická, 1401, 15, Zlatnická 1401/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MAIIA FISUN
|
Neaktivní
od 15.03.2017
|
jednatel |
31.03.2014 |
Adresa: |
11000, 21711712, Praha, Nové Město, Zlatnická, 1401, 15, Zlatnická 1401/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
IGOR FISUN
|
Neaktivní
od 31.03.2014
|
jednatel |
27.12.2012 |
Adresa: |
11000, 21711712, Praha 1, Nové Město, Zlatnická, 1401, 15 |
|
IGOR FISUN
|
Neaktivní
od 31.03.2014
|
jednatel |
27.12.2012 |
Adresa: |
11000, 21711712, Praha, Nové Město, Zlatnická, 1401, 15, Zlatnická 1401/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Maiia Fisun
|
Neaktivní
od 31.03.2014
|
jednatel |
13.08.2008 |
Adresa: |
21711712, Praha 1, Nové Město, Zlatnická, 1401/15 |
|
Karina Fisun
|
Neaktivní
od 08.01.2015
|
jednatel |
13.08.2008 |
Adresa: |
Leigh Road 3B, Heighbury, London N5 1ST, London |
|
MAIIA FISUN
|
Neaktivní
od 31.03.2014
|
jednatel |
13.08.2008 |
Adresa: |
11000, 21711712, Praha, Nové Město, Zlatnická, 1401, 15, Zlatnická 1401/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Maiia Fisun
|
Neaktivní
od 13.08.2008
|
jednatel |
02.10.2006 |
Adresa: |
Poděbrady II, Přibyslavská, 1127 |
|
Ing. Igor Fisun
|
Neaktivní
od 27.12.2012
|
jednatel |
02.10.2006 |
Adresa: |
Poděbrady II, Přibyslavská, 1127 |
|
Maiia Fisun
|
Neaktivní
od 13.08.2008
|
jednatel |
02.10.2006 |
Adresa: |
29001, 18325335, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Přibyslavská, 1127, 17, Přibyslavská 1127/17, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Ing. Igor Fisun
|
Neaktivní
od 27.12.2012
|
jednatel |
02.10.2006 |
Adresa: |
29001, 18325335, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Přibyslavská, 1127, 17, Přibyslavská 1127/17, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Ing. Igor Fisun
|
Neaktivní
od 02.10.2006
|
jednatel |
17.08.1995 |
Adresa: |
Praha 9, Kuttelwascherova, 929/67 |
|
Ing. Igor Fisun
|
Neaktivní
od 02.10.2006
|
jednatel |
17.08.1995 |
Adresa: |
929/67, Praha 9, Kuttelwascherova, Kuttelwascherova 929/67, Praha 9, Česká republika |
|
Ing. Libor Manda
|
Neaktivní
od 17.08.1995
|
Jednatel |
16.11.1994 |
Adresa: |
26102, 23018674, Příbram VII, Pod Haldou, čp. 461 |
|
Ing. Libor Manda
|
Neaktivní
od 17.08.1995
|
Jednatel |
16.11.1994 |
Adresa: |
26101, 23018674, Příbram, Příbram, Příbram VII, Pod Haldou, 461, Pod Haldou 461, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Vladimír Kovář
|
Neaktivní
od 25.11.1993
|
Jednatelé |
25.11.1993 |
Adresa: |
26401, 23039248, Sedlčany, Havlíčkova, 623 |
|
Vladimír Kolář
|
Neaktivní
od 16.11.1994
|
Jednatel |
25.11.1993 |
Adresa: |
26401, 23039248, Sedlčany, Havlíčkova, 623 |
|
Milan Polák
|
Neaktivní
od 17.08.1995
|
|
25.11.1993 |
Adresa: |
26105, Příbram V, Brodská 94 |
|
Vladimír Kovář
|
Neaktivní
od 25.11.1993
|
Jednatelé |
25.11.1993 |
Adresa: |
26401, 23039248, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Havlíčkova, 623, Havlíčkova 623, 26401 Sedlčany |
|
Vladimír Kolář
|
Neaktivní
od 16.11.1994
|
Jednatel |
25.11.1993 |
Adresa: |
26401, 23039248, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Havlíčkova, 623, Havlíčkova 623, 26401 Sedlčany |
|
Milan Polák
|
Neaktivní
od 17.08.1995
|
|
25.11.1993 |
Adresa: |
26101, 23019964, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Brodská, 94, Brodská 94, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|