Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | SK Hranice, z.s. |
ICO: | 49558218 |
Registrovaná adresa: | 75301, 11279460, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Žáčkova, 1442, Žáčkova 1442, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
KLÁRA ÚLEHLOVÁ | Aktivní | člen kontrolní komise | 21.05.2023 |
|
|||
KLÁRA ÚLEHLOVÁ | Aktivní | člen kontrolní komise | 22.06.2016 |
|
|||
KAREL ANČINEC | Aktivní | Předseda kontrolní komise | 10.02.2016 |
|
|||
VLADISLAV KASPAR | Aktivní | člen kontrolní komise | 10.02.2016 |
|
|||
KAREL ANČINEC | Aktivní | Předseda kontrolní komise | 10.02.2016 |
|
|||
VLADISLAV KASPAR | Aktivní | člen kontrolní komise | 10.02.2016 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DANIEL VITONSKÝ | Aktivní | Předseda | 28.12.2018 |
|
|||
DANIEL VITONSKÝ | Aktivní | Předseda | 28.12.2018 |
|
|||
JAN MILAS | Aktivní | Místopředseda | 10.02.2016 |
|
|||
JAN MILAS | Aktivní | Místopředseda | 10.02.2016 |
|
|||
MIROSLAV NEHYBA | Neaktivní od 28.12.2018 | Předseda | 10.02.2016 |
|
|||
Miroslav Nehyba | Neaktivní od 28.12.2018 | Předseda | 10.02.2016 |
|
Registrační číslo SK Hranice, z.s. je 49558218.
Registrační adresa SK Hranice, z.s. je 75301, 11279460, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Žáčkova, 1442, Žáčkova 1442, Hranice I-Město, 75301 Hranice.
SK Hranice, z.s. byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je KLÁRA ÚLEHLOVÁ, KLÁRA ÚLEHLOVÁ, KAREL ANČINEC, VLADISLAV KASPAR, KAREL ANČINEC, VLADISLAV KASPAR.