MARTIN SLOVÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.01.2017 |
Adresa: |
78501, 16339932, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Horní náměstí, 78, 16 |
|
MARTIN SLOVÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.01.2017 |
Adresa: |
78501, 16339932, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Horní náměstí, 78, 16, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk |
|
MARTIN SLOVÁK
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
78501, 16339932, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Horní náměstí, 78, 16 |
|
MARTIN SLOVÁK
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
78501, 16339932, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Horní náměstí, 78, 16, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk |
|
Martin Slovák
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
03.04.2004 |
Adresa: |
78501, 16357922, Šternberk, Nádražní, 52 |
|
Martin Slovák
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
03.04.2004 |
Adresa: |
78501, 16357922, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Nádražní, 2027, 52, Nádražní 2027/52, 78501 Šternberk |
|
Jiří Augustovič
|
Neaktivní
od 03.04.2004
|
jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
70400, Ostrava 3, Výškovická, 111 |
|
Robert Schellong
|
Neaktivní
od 03.04.2004
|
jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
50332, Hradec Králové 22, Březhradská, 185 |
|
Jiří Augustovič
|
Neaktivní
od 03.04.2004
|
jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
70030, 3277801, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Výškovická, 2572, 111, Výškovická 2572/111, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Robert Schellong
|
Neaktivní
od 03.04.2004
|
jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
50332, 23803100, Hradec Králové, Hradec Králové, Březhrad, Březhradská, 185, 17, Březhradská 185/17, Březhrad, 50332 Hradec Králové |
|
Jiří Augustovič
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
jednatel |
05.05.1994 |
Adresa: |
70400, Ostrava 3, ul. Markova 24 |
|
Miroslav Lošák
|
Neaktivní
od 29.04.1998
|
jednatel |
05.05.1994 |
Adresa: |
70800, Ostrava - Poruba, A. Hrdličky 1637 |
|
Jiří Augustovič
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
jednatel |
05.05.1994 |
Adresa: |
70030, 3281299, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Markova, 2942, 24, Markova 2942/24, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
MIROSLAV LOŠÁK
|
Neaktivní
od 29.04.1998
|
jednatel |
05.05.1994 |
Adresa: |
70800, 3299716, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Aleše Hrdličky, 1637, 7, Aleše Hrdličky 1637/7, Poruba, 70800 Ostrava |
|