Georg Dieter Fischer
|
Neaktivní
od 08.01.2011
|
jednatel |
18.10.2007 |
Adresa: |
101, Puchenau, Schiwiese 14, A 4048 |
|
Georg Dieter Fischer
|
Neaktivní
od 08.01.2011
|
jednatel |
18.10.2007 |
Adresa: |
Puchenau, Schiwiese 14, A 4048 |
|
Paulus Titus Maria de Vreede
|
Neaktivní
od 18.10.2007
|
jednatel |
23.08.2006 |
Adresa: |
101, Noordwijk, Emmaweg 41, 2202 CP |
|
Paulus Titus Maria de Vreede
|
Neaktivní
od 18.10.2007
|
jednatel |
23.08.2006 |
Adresa: |
Noordwijk, Emmaweg 41, 2202 CP |
|
Zdeněk Suchitra
|
Neaktivní
od 08.01.2011
|
jednatel |
19.01.2006 |
Adresa: |
27201, 1394649, Kladno, Leoše Janáčka, 904 |
|
Zdeněk Suchitra
|
Neaktivní
od 08.01.2011
|
jednatel |
19.01.2006 |
Adresa: |
27201, 1394649, Kladno, Kladno, Kladno, Leoše Janáčka, 904, Leoše Janáčka 904, 27201 Kladno |
|
Ing. Peter Horák
|
Neaktivní
od 19.01.2006
|
jednatel |
08.03.2000 |
Adresa: |
11676191, Mělník, Kokořínská, 1831 |
|
Ing. Peter Horák
|
Neaktivní
od 19.01.2006
|
jednatel |
08.03.2000 |
Adresa: |
27601, 11676191, Mělník, Mělník, Mělník, Kokořínská, 1831, 52, Kokořínská 1831/52, 27601 Mělník |
|
Václav Mader
|
Neaktivní
od 08.03.2000
|
jednatel |
26.03.1999 |
Adresa: |
4, Praha 4 - Nusle, Děkanská vinice, I 823/13 |
|
Václav Mader
|
Neaktivní
od 08.03.2000
|
jednatel |
26.03.1999 |
Adresa: |
14000, 21947007, Praha, Nusle, Děkanská vinice I, 823, 13, Děkanská vinice I 823/13, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Václav Madera
|
Neaktivní
od 26.03.1999
|
jednatel |
11.02.1999 |
Adresa: |
4, Praha 4 - Nusle, Děkanská vinice, I 823/13 |
|
Walter De Smedt
|
Neaktivní
od 08.03.2000
|
jednatel |
11.02.1999 |
Adresa: |
22186042, Praha 6, Pod Mlýnkem, 11/52 |
|
Robert Melecký
|
Neaktivní
od 06.12.2001
|
jednatel |
11.02.1999 |
Adresa: |
16075161, Bohuňovice, Lhotka, 628 |
|
Václav Madera
|
Neaktivní
od 26.03.1999
|
jednatel |
11.02.1999 |
Adresa: |
14000, 21947007, Praha, Nusle, Děkanská vinice I, 823, 13, Děkanská vinice I 823/13, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Walter De Smedt
|
Neaktivní
od 08.03.2000
|
jednatel |
11.02.1999 |
Adresa: |
16000, 22186042, Praha, Dejvice, Pod Mlýnkem, 52, 11, Pod Mlýnkem 52/11, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Robert Melecký
|
Neaktivní
od 06.12.2001
|
jednatel |
11.02.1999 |
Adresa: |
78314, 16075161, Olomouc, Bohuňovice, Bohuňovice, Lhotka, 628, Lhotka 628, 78314 Bohuňovice |
|
ing. Jaromír Melecký
|
Neaktivní
od 11.02.1999
|
jednatel |
01.04.1994 |
Adresa: |
74600, 4505182, Opava, Horní náměstí, 52 |
|
ing. Jaromír Melecký
|
Neaktivní
od 11.02.1999
|
jednatel |
01.04.1994 |
Adresa: |
74601, 4505182, Opava, Opava, Město, Horní náměstí, 289, 52, Horní náměstí 289/52, Město, 74601 Opava |
|