PETR KOCOUREK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.10.2018 |
Adresa: |
77900, 23281901, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Zeyerova, 809, 17 |
|
PETR KOCOUREK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.10.2018 |
Adresa: |
77900, 23281901, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Zeyerova, 809, 17, Zeyerova 809/17, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
MICHAL VONDRKA
|
Neaktivní
od 25.10.2018
|
Jednatel |
14.03.2017 |
Adresa: |
77900, 23332204, Olomouc, Olomouc, Povel, Lužická, 420, 16 |
|
MICHAL VONDRKA
|
Neaktivní
od 25.10.2018
|
Jednatel |
14.03.2017 |
Adresa: |
77900, 23332204, Olomouc, Olomouc, Povel, Lužická, 420, 16, Lužická 420/16, Povel, 77900 Olomouc |
|
JITKA WEIERMÜLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2016
|
jednatel |
19.09.2013 |
Adresa: |
77900, 23324694, Olomouc, Olomouc, Masarykova třída, 736, 19 |
|
JITKA WEIERMÜLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2016
|
jednatel |
19.09.2013 |
Adresa: |
77900, 23324694, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Masarykova třída, 736, 19, Masarykova třída 736/19, 77900 Olomouc |
|
Jitka Weiermüllerová
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
jednatel |
03.11.2011 |
Adresa: |
77900, 23324694, Olomouc, Masarykova třída, 736, 19 |
|
JITKA WEIERMÜLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
jednatel |
03.11.2011 |
Adresa: |
77900, 23324694, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Masarykova třída, 736, 19, Masarykova třída 736/19, 77900 Olomouc |
|
Ing. Martin Koubek
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
jednatel |
24.11.2009 |
Adresa: |
77900, 23303743, Olomouc, Nová Ulice, Na Vozovce, 265/38 |
|
Ing. MARTIN KOUBEK
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
jednatel |
24.11.2009 |
Adresa: |
77900, 23303743, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Na Vozovce, 265, 38, Na Vozovce 265/38, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
ing. František Dofek
|
Neaktivní
od 24.11.2009
|
Jednatel |
21.02.2003 |
Adresa: |
78501, 16354168, Šternberk, U Střelnice, 1623/3 |
|
ing. František Dofek
|
Neaktivní
od 24.11.2009
|
Jednatel |
21.02.2003 |
Adresa: |
78501, 16354168, Olomouc, Šternberk, Šternberk, U střelnice, 1623, 3, U střelnice 1623/3, 78501 Šternberk |
|
ing. František Dofek
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Jednatel |
25.10.1993 |
Adresa: |
78501, 16354168, Šternberk, U střelnice, 3 |
|
ing. František Dofek
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Jednatel |
25.10.1993 |
Adresa: |
78501, 16354168, Olomouc, Šternberk, Šternberk, U střelnice, 1623, 3, U střelnice 1623/3, 78501 Šternberk |
|