Mgr. MARTIN ŽŮREK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2018 |
Adresa: |
74781, 4294726, Opava, Otice, Otice, K Rybníčkům, 8 |
|
Ing. JIŘÍ RYBÁŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.01.2018 |
Adresa: |
74601, 4514769, Opava, Opava, Předměstí, Mendlova, 1319, 9 |
|
Mgr. MARTIN ŽŮREK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2018 |
Adresa: |
74781, 4294726, Opava, Otice, Otice, K Rybníčkům, 8, K Rybníčkům 8, 74781 Otice |
|
Ing. JIŘÍ RYBÁŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.01.2018 |
Adresa: |
74601, 4514769, Opava, Opava, Předměstí, Mendlova, 1319, 9, Mendlova 1319/9, Předměstí, 74601 Opava |
|
VÁCLAV KRUSBERSKÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
jednatel |
01.10.2015 |
Adresa: |
74756, 4348982, Dolní Životice, Dolní Životice, Na Hůrce, 193 |
|
JUDr. VLADIMÍR SÝKORA
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
jednatel |
01.10.2015 |
Adresa: |
74601, 24374156, Opava, Předměstí, Sadová, 171, 40 |
|
Václav Krusberský
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
jednatel |
01.10.2015 |
Adresa: |
74756, 4348982, Opava, Dolní Životice, Dolní Životice, Na Hůrce, 193, Na Hůrce 193, 74756 Dolní Životice |
|
JUDr. VLADIMÍR SÝKORA
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
jednatel |
01.10.2015 |
Adresa: |
74601, 24374156, Opava, Opava, Předměstí, Sadová, 171, 40, Sadová 171/40, Předměstí, 74601 Opava |
|
Michael Rainer Scheib
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
jednatel |
06.09.2007 |
Adresa: |
Königsbach - Stein, Otto - Hahn Strasse 7, 752 03 |
|
JUDr. Vladimír Sýkora
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
jednatel |
06.09.2007 |
Adresa: |
74601, Opava, Sadova, 171/40 |
|
JUDr. VLADIMÍR SÝKORA
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
jednatel |
06.09.2007 |
Adresa: |
74601, 24374156, Opava, Opava, Předměstí, Sadová, 171, 40, Sadová 171/40, Předměstí, 74601 Opava |
|
JUDr. Vladimír Sýkora
|
Neaktivní
od 06.09.2007
|
jednatel |
17.10.2002 |
Adresa: |
74601, Opava, U hřiště, 15a |
|
JUDr. Vladimír Sýkora
|
Neaktivní
od 06.09.2007
|
jednatel |
17.10.2002 |
Adresa: |
74706, 4502914, Opava, Opava, Kylešovice, U Hřiště, 1077, 15a, U Hřiště 1077/15a, Kylešovice, 74706 Opava |
|
JUDr. Vladimír Sýkora
|
Neaktivní
od 17.10.2002
|
jednatel |
16.11.1995 |
Adresa: |
Opava, Opava, U hřiště, 15a |
|
JUDr. Vladimír Sýkora
|
Neaktivní
od 17.10.2002
|
jednatel |
16.11.1995 |
Adresa: |
74706, 4502914, Opava, Opava, Kylešovice, U Hřiště, 1077, 15a, U Hřiště 1077/15a, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Eugen Eiben
|
Neaktivní
od 16.11.1995
|
jednatel |
13.07.1993 |
Adresa: |
74601, Opava, Dolní Životice č., 193 |
|
Václav Krusberský
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
jednatel |
13.07.1993 |
Adresa: |
74601, Opava, Dolní Životice č., 193 |
|
Eugen Eiben
|
Neaktivní
od 16.11.1995
|
jednatel |
13.07.1993 |
Adresa: |
193, Opava, Dolní Životice č., 74601, 74601 Dolní Životice č. 193, okres: Opava, Česká republika |
|
Václav Krusberský
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
jednatel |
13.07.1993 |
Adresa: |
193, Opava, Dolní Životice č., 74601, 74601 Dolní Životice č. 193, okres: Opava, Česká republika |
|