JOSEF RICHTR
|
Neaktivní
od 13.08.2021
|
jednatel |
30.11.2018 |
Adresa: |
10000, 22694561, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Ke Strašnické, 50, 16 |
|
JOSEF RICHTR
|
Neaktivní
od 13.08.2021
|
jednatel |
30.11.2018 |
Adresa: |
10000, 22694561, Praha, Strašnice, Ke Strašnické, 50, 16, Ke Strašnické 50/16, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JOSEF RICHTR
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
jednatel |
16.04.2013 |
Adresa: |
68333, 418200, Nemotice, Nemotice, 74 |
|
Josef Richtr
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
jednatel |
16.04.2013 |
Adresa: |
68333, 418200, Vyškov, Nemotice, Nemotice, 74, č.p. 74, 68333 Nemotice |
|
Peter Tomovčík
|
Neaktivní
od 16.04.2013
|
jednatel |
18.08.2008 |
Adresa: |
06601, Humenné, Kukučínova, 1571/20 |
|
Peter Tomovčík
|
Neaktivní
od 16.04.2013
|
jednatel |
18.08.2008 |
Adresa: |
1571/20, Humenné, Kukučínova, 06601, Kukučínova 1571/20, 06601 Humenné, Slovensko |
|
ing. Karel Slavík
|
Neaktivní
od 18.08.2008
|
jednatel |
16.10.1997 |
Adresa: |
6035370, Kladno, Slaný, Kynského, 131 |
|
ing. Karel Slavík
|
Neaktivní
od 18.08.2008
|
jednatel |
16.10.1997 |
Adresa: |
27401, 6035370, Kladno, Slaný, Slaný, Kynského, 131, Kynského 131, 27401 Slaný |
|
ing. Viliam Vöroš
|
Neaktivní
od 16.10.1997
|
jednatel |
21.05.1993 |
Adresa: |
22121005, Praha 5, Fantova, 1756 |
|
ing. Viliam Vöroš
|
Neaktivní
od 16.10.1997
|
jednatel |
21.05.1993 |
Adresa: |
15500, 22121005, Praha, Stodůlky, Fantova, 1756, 11, Fantova 1756/11, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|