Ing. MICHAL LURIE
|
Aktivní
|
jednatel |
27.09.2019 |
Adresa: |
14900, 21847746, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Čenětická, 2219, 12 |
|
Ing. MICHAL LURIE
|
Aktivní
|
jednatel |
27.09.2019 |
Adresa: |
14900, 21847746, Praha, Chodov, Čenětická, 2219, 12, Čenětická 2219/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Ivana Lurie
|
Aktivní
|
jednatel |
25.03.1997 |
Adresa: |
21847746, Praha 4, Praha 4, Čenětická, 2219/12 |
|
Ing. Ivana Lurie
|
Aktivní
|
jednatel |
25.03.1997 |
Adresa: |
14900, 21847746, Praha, Chodov, Čenětická, 2219, 12, Čenětická 2219/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Michal Lurie
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
jednatel |
16.04.1996 |
Adresa: |
21847746, Praha 4, Praha 4, Čenětická, 2219/12 |
|
Ing. MICHAL LURIE
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
jednatel |
16.04.1996 |
Adresa: |
14900, 21847746, Praha, Chodov, Čenětická, 2219, 12, Čenětická 2219/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Lurie
|
Neaktivní
od 16.04.1996
|
Jednatel |
06.07.1993 |
Adresa: |
Praha 4-Háje, Plickova 551 |
|
Ing. Jiří Lurie
|
Neaktivní
od 16.04.1996
|
Jednatel |
06.07.1993 |
Adresa: |
14900, 21818886, Praha, Háje, Plickova, 551, 25, Plickova 551/25, Háje, 14900 Praha 4 |
|