Bc. ANTONÍN MORES
|
Aktivní
|
jednatel |
17.01.2024 |
Adresa: |
15500, 22702407, Praha, Stodůlky, Janského, 2422, 17, Janského 2422/17, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
KAROLA MARJANNE METZ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2021 |
Adresa: |
43d, Köln, Lindenallee |
|
KAROLA MARJANNE METZ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2021 |
Adresa: |
Köln, Lindenallee, 43d, Lindenallee, 43d Köln, Německo |
|
MICHAL ŠRÁMEK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.01.2019 |
Adresa: |
14200, 27858081, Hlavní město Praha, Praha, Krč, V Štíhlách, 2051, 2 |
|
MICHAL ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 17.01.2024
|
jednatel |
29.01.2019 |
Adresa: |
14200, 27858081, Praha, Krč, V Štíhlách, 2051, 2, V Štíhlách 2051/2, Krč, 14200 Praha 4 |
|
CYRIL MORES
|
Neaktivní
od 26.06.2018
|
jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41 |
|
Dr. KATHRIN MARIETTA LAMMERTING
|
Neaktivní
od 15.11.2021
|
jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
50933, Köln, Braunsfeld, Vincenz-Statz-Str 20 |
|
CYRIL MORES
|
Neaktivní
od 26.06.2018
|
jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Dr. KATHRIN MARIETTA LAMMERTING
|
Neaktivní
od 15.11.2021
|
jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
Köln, Braunsfeld, Vincenz-Statz-Str 20, 50933, Vincenz-Statz-Str 20, 50933 Köln, Braunsfeld, Německo |
|
Cyril Mores
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
08.01.2007 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha 8, Na Truhlářce, 1484/41 |
|
CYRIL MORES
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
08.01.2007 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Dr. Wolfgang Metz
|
Neaktivní
od 27.10.2014
|
jednatel |
19.06.2002 |
Adresa: |
21712263, Praha 5, Praha 5, Revoluční, 1502/30 |
|
Dr. Wolfgang Metz
|
Neaktivní
od 27.10.2014
|
jednatel |
19.06.2002 |
Adresa: |
11000, 21712263, Praha, Nové Město, Revoluční, 1502, 30, Revoluční 1502/30, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Miloslava Osvaldová
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
03.12.2001 |
Adresa: |
22525823, Praha 9, Praha 9, Újezd nad Lesy, Zalešanská, 675 |
|
Ing. Miloslava Osvaldová
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
03.12.2001 |
Adresa: |
19016, 22525823, Praha, Újezd nad Lesy, Zalešanská, 675, Zalešanská 675, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
MUDr. Jitka Novická
|
Neaktivní
od 03.12.2001
|
jednatel |
12.07.1993 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Muchova, l3/232 |
|
MUDr. Jitka Novická
|
Neaktivní
od 03.12.2001
|
jednatel |
12.07.1993 |
Adresa: |
l3/232, Praha 6, Muchova, 16000, Muchova l3/232, 16000 Praha 6, Česká republika |
|