ing. MICHAL ŠKOPEK
|
Neaktivní
od 20.03.2019
|
jednatel |
03.09.2017 |
Adresa: |
13000, 21774366, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Krásova, 737, 15 |
|
ing. MICHAL ŠKOPEK
|
Neaktivní
od 20.03.2019
|
jednatel |
03.09.2017 |
Adresa: |
13000, 21774366, Praha, Žižkov, Krásova, 737, 15, Krásova 737/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jaroslav Rotta
|
Neaktivní
od 27.09.1994
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
Zdice, T.G.Masaryka, 540/16 |
|
ing. Jiří Stránský
|
Neaktivní
od 27.09.1994
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
Praha 6, Evropská, 16 |
|
ing. Martin Špryňar
|
Neaktivní
od 27.09.1994
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
22589775, Praha 10, Plaňanská, 409 |
|
Jaroslav Konvalinka
|
Neaktivní
od 27.09.1994
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
Králův Dvůr u Berouna, nám. Míru 164 |
|
PhDr. Radmil Konvalinka
|
Neaktivní
od 25.09.1995
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
22532005, Praha 9, Žíšovská, 1628 |
|
ing. Michal Škopek
|
Neaktivní
od 03.09.2017
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
21774366, Praha 3, Krásova, 15 |
|
Jaroslav Rotta
|
Neaktivní
od 27.09.1994
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
26751, 22816585, Beroun, Zdice, Zdice, T. G. Masaryka, 540, T. G. Masaryka 540, 26751 Zdice |
|
ing. Jiří Stránský
|
Neaktivní
od 27.09.1994
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
16, Praha 6, Evropská, Evropská 16, Praha 6, Česká republika |
|
ing. Martin Špryňar
|
Neaktivní
od 27.09.1994
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
10800, 22589775, Praha, Malešice, Plaňanská, 409, 18, Plaňanská 409/18, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Jaroslav Konvalinka
|
Neaktivní
od 27.09.1994
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
26701, 22823051, Beroun, Králův Dvůr, Králův Dvůr, náměstí Míru, 164, náměstí Míru 164, 26701 Králův Dvůr |
|
PhDr. Radmil Konvalinka
|
Neaktivní
od 25.09.1995
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
19016, 22532005, Praha, Újezd nad Lesy, Žíšovská, 1628, Žíšovská 1628, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
ing. MICHAL ŠKOPEK
|
Neaktivní
od 03.09.2017
|
jednatel |
15.06.1993 |
Adresa: |
13000, 21774366, Praha, Žižkov, Krásova, 737, 15, Krásova 737/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|