MARKÉTA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
15000, 22039163, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Vítězná, 530, 11 |
|
MARKÉTA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
15000, 22039163, Praha, Malá Strana, Vítězná, 530, 11, Vítězná 530/11, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
ANTONÍN JAREŠ
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
15200, 22002758, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Pod Habrovou, 445, 3 |
|
ANTONÍN JAREŠ
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
15200, 22002758, Praha, Hlubočepy, Pod Habrovou, 445, 3, Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
ANTONÍN JAREŠ
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
08.05.2014 |
Adresa: |
16000, 22194908, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Dyrince, 874, 1 |
|
ANTONÍN JAREŠ
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
08.05.2014 |
Adresa: |
16000, 22194908, Praha, Dejvice, Na Dyrince, 874, 1, Na Dyrince 874/1, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Antonín Jareš
|
Neaktivní
od 08.05.2014
|
jednatel |
22.11.1993 |
Adresa: |
22309101, Praha 7, Tovární, 6 |
|
Markéta Zmožková
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
jednatel |
22.11.1993 |
Adresa: |
22039163, Praha 5, Vítězná, 11 |
|
Antonín Jareš
|
Neaktivní
od 08.05.2014
|
jednatel |
22.11.1993 |
Adresa: |
17000, 22309101, Praha, Holešovice, Tovární, 1264, 6, Tovární 1264/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Markéta Zmožková
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
jednatel |
22.11.1993 |
Adresa: |
15000, 22039163, Praha, Malá Strana, Vítězná, 530, 11, Vítězná 530/11, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|