Ing. PETER HOSPODÁR
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.04.2019 |
Adresa: |
10700, 27782921, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, Kolocova, 725, 17 |
|
Mgr. MIROSLAV SURMÁNEK
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
|
12.04.2019 |
Adresa: |
11800, 21692084, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Loretánská, 173, 1 |
|
Mgr. MIROSLAV SURMÁNEK
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
|
12.04.2019 |
Adresa: |
11800, 21692084, Praha, Hradčany, Loretánská, 173, 1, Loretánská 173/1, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Ing. PETER HOSPODÁR
|
Neaktivní
od 19.09.2023
|
Jednatel |
12.04.2019 |
Adresa: |
10700, 27782921, Praha, Dubeč, Kolocova, 725, 17, Kolocova 725/17, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Ettore Caltran
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
jednatel |
08.06.2009 |
Adresa: |
Thiene (VI), Via Monsignor Pertile 20/4, 36016 |
|
Marcela Macková
|
Neaktivní
od 08.06.2009
|
jednatel |
01.02.2007 |
Adresa: |
46007, Liberec VI, Gagarinova, 800/53 |
|
Marcela Macková
|
Neaktivní
od 08.06.2009
|
jednatel |
01.02.2007 |
Adresa: |
46006, 23674130, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Gagarinova, 800, 53, Gagarinova 800/53, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Malgaretto Sergio
|
Neaktivní
od 01.02.2007
|
Jednatel |
13.03.2001 |
Adresa: |
22352449, Praha 8, Praha 8, Za Poříčskou bránou, 16 |
|
Malgaretto Sergio
|
Neaktivní
od 01.02.2007
|
Jednatel |
13.03.2001 |
Adresa: |
18600, 22352449, Praha, Karlín, Za Poříčskou bránou, 382, 16, Za Poříčskou bránou 382/16, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ellen Talášková - Baldo
|
Neaktivní
od 13.03.2001
|
Jednatel |
13.07.1994 |
Adresa: |
Říčany, Na Kavčí skále 1696 D |
|
Ellen Talášková - Baldo
|
Neaktivní
od 13.03.2001
|
Jednatel |
13.07.1994 |
Adresa: |
Říčany, Na Kavčí skále 1696 D, Na Kavčí skále 1696 D, Říčany, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Talášek
|
Neaktivní
od 13.07.1994
|
Jednatel |
30.11.1993 |
Adresa: |
Praha 8, bytem Kurkova, 1209 |
|
Ing. Vladimír Talášek
|
Neaktivní
od 13.07.1994
|
Jednatel |
30.11.1993 |
Adresa: |
1209, Praha 8, bytem Kurkova, bytem Kurkova 1209, Praha 8, Česká republika |
|