RNDr. JIŘÍ FLOUSEK
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
předseda |
08.07.2021 |
Adresa: |
54301, 2304511, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Nám. Míru, 286 |
|
RNDr. JIŘÍ FLOUSEK
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
předseda |
08.07.2021 |
Adresa: |
54301, 2304511, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Nám. Míru, 286, Nám. Míru 286, 54301 Vrchlabí |
|
Mgr. ZDENĚK VERMOUZEK
|
Neaktivní
od 07.01.2023
|
ředitel |
12.11.2018 |
Adresa: |
78963, 5875056, Šumperk, Ruda nad Moravou, Ruda nad Moravou, Na vyhlídce, 29 |
|
Mgr. ZDENĚK VERMOUZEK
|
Neaktivní
od 07.01.2023
|
ředitel |
12.11.2018 |
Adresa: |
78963, 5875056, Šumperk, Ruda nad Moravou, Ruda nad Moravou, Na vyhlídce, 29, Na vyhlídce 29, 78963 Ruda nad Moravou |
|
Mgr. ZDENĚK VERMOUZEK
|
Neaktivní
od 12.11.2018
|
ředitel |
14.07.2015 |
Adresa: |
60200, 19154780, Brno-město, Brno, Stránice, Lerchova, 324, 35 |
|
RNDr. JIŘÍ FLOUSEK
|
Neaktivní
od 08.07.2021
|
předseda |
14.07.2015 |
Adresa: |
54301, 2304511, Vrchlabí, Vrchlabí, Nám. Míru, 286 |
|
Mgr. ZDENĚK VERMOUZEK
|
Neaktivní
od 12.11.2018
|
ředitel |
14.07.2015 |
Adresa: |
60200, 19154780, Brno-město, Brno, Stránice, Lerchova, 324, 35, Lerchova 324/35, Stránice, 60200 Brno |
|
RNDr. JIŘÍ FLOUSEK
|
Neaktivní
od 08.07.2021
|
předseda |
14.07.2015 |
Adresa: |
54301, 2304511, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Nám. Míru, 286, Nám. Míru 286, 54301 Vrchlabí |
|