PRAGORA s.r.o.
28167589 |
Aktivní
|
jednatel |
11.05.2017 |
Adresa: |
12000, 21748101, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Máchova, 838, 18 |
|
PRAGORA s.r.o.
28167589 |
Aktivní
|
jednatel |
11.05.2017 |
Adresa: |
12000, 21748101, Praha, Vinohrady, Máchova, 838, 18, Máchova 838/18, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Angelo Barni
|
Neaktivní
od 15.11.2010
|
jednatel |
19.03.2004 |
Adresa: |
10100, 22661883, Praha 10, Vršovice, Žitomírská, 648/36 |
|
Angelo Barni
|
Neaktivní
od 15.11.2010
|
jednatel |
19.03.2004 |
Adresa: |
10100, 22661883, Praha, Vršovice, Žitomírská, 648, 36, Žitomírská 648/36, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Flavio Serughetti
|
Neaktivní
od 08.01.2004
|
jednatel |
07.04.2003 |
Adresa: |
12000, 21748713, Praha 2, Sázavská, 8 |
|
Flavio Serughetti
|
Neaktivní
od 08.01.2004
|
jednatel |
07.04.2003 |
Adresa: |
12000, 21748713, Praha, Vinohrady, Sázavská, 914, 8, Sázavská 914/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PhDr. Milena Ptáčková
|
Neaktivní
od 07.04.2003
|
jednatel |
26.02.1998 |
Adresa: |
21750424, Praha 2, Praha 2, Šumavská, 3/1094 |
|
PhDr. Milena Ptáčková
|
Neaktivní
od 07.04.2003
|
jednatel |
26.02.1998 |
Adresa: |
12000, 21750424, Praha, Vinohrady, Šumavská, 1094, 3, Šumavská 1094/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Valerio Corbelli
|
Neaktivní
od 26.02.1998
|
Jednatel |
17.01.1995 |
Adresa: |
Praha 4 - Braník, Věkova 44 |
|
Valerio Corbelli
|
Neaktivní
od 26.02.1998
|
Jednatel |
17.01.1995 |
Adresa: |
14700, 21801959, Praha, Braník, Věkova, 518, 44, Věkova 518/44, Braník, 14700 Praha 4 |
|
JUDr. Michael Macek
|
Neaktivní
od 17.01.1995
|
Jednatel |
07.07.1993 |
Adresa: |
21733651, Praha 2, Na Moráni, 6 |
|
JUDr. Michael Macek
|
Neaktivní
od 17.01.1995
|
Jednatel |
07.07.1993 |
Adresa: |
12800, 21733651, Praha, Nové Město, Na Moráni, 1749, 6, Na Moráni 1749/6, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|