UNG CAO PHUNG
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2019 |
Adresa: |
10200, 27918696, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Athénská, 1528, 5 |
|
UNG CAO PHUNG
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2019 |
Adresa: |
10200, 27918696, Praha, Hostivař, Athénská, 1528, 5, Athénská 1528/5, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Cao Ung Phung
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
jednatel |
16.11.2005 |
Adresa: |
19800, 22692657, Praha 9, Praha 9, Kpt. Stránského, 962/33 |
|
Cao Ung Phung
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
jednatel |
16.11.2005 |
Adresa: |
19800, 22692657, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 962, 33, Kpt. Stránského 962/33, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Phung Cao Ung
|
Neaktivní
od 16.11.2005
|
jednatel |
15.02.1999 |
Adresa: |
22717927, Praha 9, Praha 9, Šromova, 863 |
|
Phung Cao Ung
|
Neaktivní
od 16.11.2005
|
jednatel |
15.02.1999 |
Adresa: |
19800, 22717927, Praha, Černý Most, Šromova, 863, 18, Šromova 863/18, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Vladimír Pokorný
|
Neaktivní
od 15.02.1999
|
|
15.07.1993 |
Adresa: |
20927762, Mariánské Lázně, Máchova, 274/1 |
|
Vladimír Pokorný
|
Neaktivní
od 15.02.1999
|
|
15.07.1993 |
Adresa: |
35301, 20927762, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Máchova, 274, 1, Máchova 274/1, 35301 Mariánské Lázně |
|