FLORIAN WALTER STORP
|
Neaktivní
od 01.03.2020
|
jednatel |
09.10.2019 |
Adresa: |
14552, Michendorf, Dr.-Albert-Schweitzer-Str. 17 |
|
FLORIAN WALTER STORP
|
Neaktivní
od 01.03.2020
|
jednatel |
09.10.2019 |
Adresa: |
Michendorf, Dr.-Albert-Schweitzer-Str. 17, 14552, Dr.-Albert-Schweitzer-Str. 17, 14552 Michendorf, Německo |
|
ROMAN ULF MAKOSKI
|
Neaktivní
od 01.03.2020
|
jednatel |
10.09.2019 |
Adresa: |
40878, Ratingen, Mülheimer Straße 32a |
|
ROMAN ULF MAKOSKI
|
Neaktivní
od 01.03.2020
|
jednatel |
10.09.2019 |
Adresa: |
Ratingen, Mülheimer Straße 32a, 40878, Mülheimer Straße 32a, 40878 Ratingen, Německo |
|
Ing. BORIS PLAŇANSKÝ
|
Neaktivní
od 01.03.2020
|
jednatel |
04.01.2018 |
Adresa: |
25166, 14502577, Praha-východ, Hrusice, Hrusice, 92 |
|
Ing. BORIS PLAŇANSKÝ
|
Neaktivní
od 01.03.2020
|
jednatel |
04.01.2018 |
Adresa: |
25166, 14502577, Praha-východ, Hrusice, Hrusice, 92, Luční 92, 25166 Hrusice |
|
Ing. BORIS PLAŇANSKÝ
|
Neaktivní
od 04.01.2018
|
jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
46005, 23782447, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Aloisina výšina, 412, 4 |
|
Ing. BORIS PLAŇANSKÝ
|
Neaktivní
od 04.01.2018
|
jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
46005, 23782447, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Aloisina výšina, 412, 4, Aloisina výšina 412/4, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
Ing. Boris Plaňanský
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
12.12.2008 |
Adresa: |
14000, 21813582, Praha 4, Braník, Vostrého, 1645/15 |
|
Ing. Boris Plaňanský
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
12.12.2008 |
Adresa: |
14700, 21813582, Praha, Braník, Vostrého, 1645, 15, Vostrého 1645/15, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Julian Alex Steadman
|
Neaktivní
od 03.12.2012
|
jednatel |
13.10.2008 |
Adresa: |
Buckinghamshire, Hill Place Farnham Common, 3 |
|
Kevin Andrew Ruffles
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
jednatel |
13.10.2008 |
Adresa: |
Buckinghamshire, Candlemas Lane, St. Josephs Mews, 4 |
|
Julian Alex Steadman
|
Neaktivní
od 03.12.2012
|
jednatel |
13.10.2008 |
Adresa: |
3, Buckinghamshire, Hill Place Farnham Common, Hill Place Farnham Common 3, Buckinghamshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
Kevin Andrew Ruffles
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
jednatel |
13.10.2008 |
Adresa: |
4, Buckinghamshire, Candlemas Lane, St. Josephs Mews, St. Josephs Mews 4, Buckinghamshire - Candlemas Lane, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
Hans Idar Holmen
|
Neaktivní
od 29.07.2011
|
jednatel |
10.07.2008 |
Adresa: |
1349, Rykkinn, Gamle Rykkinnvei, 24 |
|
Ing. Pavel Němec
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
jednatel |
10.07.2008 |
Adresa: |
27351, 27276945, Unhošť, Hluboká, 1136 |
|
Hans Idar Holmen
|
Neaktivní
od 29.07.2011
|
jednatel |
10.07.2008 |
Adresa: |
24, Rykkinn, Gamle Rykkinnvei, 1349, Gamle Rykkinnvei 24, 1349 Rykkinn, Norsko |
|
Ing. Pavel Němec
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
jednatel |
10.07.2008 |
Adresa: |
27351, 27276945, Kladno, Unhošť, Unhošť, Hluboká, 1136, Hluboká 1136, 27351 Unhošť |
|
Pierre Elkaim
|
Neaktivní
od 10.07.2008
|
jednatel |
23.08.2006 |
Adresa: |
Paříž, Rue Baulant 7, 75012 |
|
Jana Procházková
|
Neaktivní
od 10.07.2008
|
jednatel |
31.10.2001 |
Adresa: |
11000, 21725705, Praha 1, Praha 1, Dušní, 3 |
|
Ing. Boris Plaňanský
|
Neaktivní
od 12.12.2008
|
jednatel |
31.10.2001 |
Adresa: |
23774703, Liberec, Liberec, Revoluční, 66 |
|
Jana Procházková
|
Neaktivní
od 10.07.2008
|
jednatel |
31.10.2001 |
Adresa: |
11000, 21725705, Praha, Staré Město, Dušní, 927, 3, Dušní 927/3, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Boris Plaňanský
|
Neaktivní
od 12.12.2008
|
jednatel |
31.10.2001 |
Adresa: |
46001, 23774703, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Revoluční, 66, 2, Revoluční 66/2, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
Jaroslava Vraná
|
Neaktivní
od 31.10.2001
|
jednatel |
21.04.1995 |
Adresa: |
11800, 21698988, Praha 1, Všehrdova, 25/431 |
|
Jaroslava Vraná
|
Neaktivní
od 31.10.2001
|
jednatel |
21.04.1995 |
Adresa: |
11800, 21698988, Praha, Malá Strana, Všehrdova, 431, 25, Všehrdova 431/25, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
JUDr. Jaroslav Novozámský
|
Neaktivní
od 21.04.1995
|
jednatel |
28.09.1993 |
Adresa: |
12000, 21741476, Praha 2, Londýnská, 35 |
|
ing. Květa Sovíková
|
Neaktivní
od 21.04.1995
|
jednatel |
28.09.1993 |
Adresa: |
17000, 22310291, Praha 7, Přístavní, 19 |
|
Jana Procházková
|
Neaktivní
od 31.10.2001
|
jednatel |
28.09.1993 |
Adresa: |
17000, 22295925, Praha 7, Šmeralova, 24 |
|
JUDr. Jaroslav Novozámský
|
Neaktivní
od 21.04.1995
|
jednatel |
28.09.1993 |
Adresa: |
12000, 21741476, Praha, Vinohrady, Londýnská, 216, 35, Londýnská 216/35, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ing. Květa Sovíková
|
Neaktivní
od 21.04.1995
|
jednatel |
28.09.1993 |
Adresa: |
17000, 22310291, Praha, Holešovice, Přístavní, 1347, 19, Přístavní 1347/19, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Jana Procházková
|
Neaktivní
od 31.10.2001
|
jednatel |
28.09.1993 |
Adresa: |
17000, 22295925, Praha, Bubeneč, Šmeralova, 933, 24, Šmeralova 933/24, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|