JAN VACEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
10000, 22669787, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Murmanská, 1250, 5 |
|
JAN VACEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
10000, 22669787, Praha, Vršovice, Murmanská, 1250, 5, Murmanská 1250/5, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
JAN VACEK
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
Jednatel |
17.12.2014 |
Adresa: |
10000, 22669787, Praha 10, Vršovice, Murmanská, 1250, 5 |
|
JAN VACEK
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
Jednatel |
17.12.2014 |
Adresa: |
10000, 22669787, Praha, Vršovice, Murmanská, 1250, 5, Murmanská 1250/5, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Pavel Vokrouhlík
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
jednatel |
18.11.2008 |
Adresa: |
14700, 21950741, Praha 4, Hvězdova, 1281/29 |
|
Pavel Vokrouhlík
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
jednatel |
18.11.2008 |
Adresa: |
14000, 21950741, Praha, Nusle, Hvězdova, 1281, 29, Hvězdova 1281/29, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jana Postránecká
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
Jednatel |
05.10.1993 |
Adresa: |
14700, 999999999, Praha 4, Nedvědovo nám., 2 |
|
Jana Postránecká
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
Jednatel |
05.10.1993 |
Adresa: |
2, Praha 4, Nedvědovo nám., 14700, Nedvědovo nám. 2, 14700 Praha 4, Česká republika |
|