ing. Jaroslav Antoš
|
Neaktivní
od 31.01.2006
|
Jednatel |
28.01.2000 |
Adresa: |
18000, 22357530, Praha 8, Praha 8, Zenklova, 228 |
|
ing. Jaroslav Antoš
|
Neaktivní
od 31.01.2006
|
Jednatel |
28.01.2000 |
Adresa: |
18200, 22357530, Praha, Kobylisy, Zenklova, 199, 228, Zenklova 199/228, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Jaroslav Křivánek
|
Neaktivní
od 28.01.2000
|
Jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
25241, 6428002, Dolní Břežany 163 |
|
JUDr. Josef Dušek
|
Neaktivní
od 31.01.2006
|
Jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
14700, 21812187, Praha 4, Praha 4, Nad křížkem, 10/1508 |
|
Jaroslav Křivánek
|
Neaktivní
od 28.01.2000
|
Jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
25241, 6428002, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Zvonková, 163, Zvonková 163, 25241 Dolní Břežany |
|
JUDr. Josef Dušek
|
Neaktivní
od 31.01.2006
|
Jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
14700, 21812187, Praha, Braník, Nad křížkem, 1508, 10, Nad křížkem 1508/10, Braník, 14700 Praha 4 |
|
prof.Ing. Aleš Tříska
|
Neaktivní
od 14.08.1997
|
jednatel |
27.10.1993 |
Adresa: |
16000, 22198393, Praha 6, Nad Šárkou, 122 |
|
prof.Ing. Aleš Tříska
|
Neaktivní
od 14.08.1997
|
jednatel |
27.10.1993 |
Adresa: |
16000, 22198393, Praha, Dejvice, Nad Šárkou, 1165, 122, Nad Šárkou 1165/122, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Jiří Bělohlávek
|
Neaktivní
od 27.10.1993
|
jednatel |
12.10.1993 |
Adresa: |
14000, 4, Praha 4, Štíbrova, 1296/6 |
|
Mgr. Jiří Bělohlávek
|
Neaktivní
od 27.10.1993
|
jednatel |
12.10.1993 |
Adresa: |
1296/6, Praha 4, Štíbrova, 14000, Štíbrova 1296/6, 14000 Praha 4, Česká republika |
|