Ladislav Strouhal
|
Neaktivní
od 16.11.2020
|
jednatel |
07.08.2002 |
Adresa: |
25242, Jesenice u Prahy, V lázních, 314 |
|
Ladislav Strouhal
|
Neaktivní
od 16.11.2020
|
jednatel |
07.08.2002 |
Adresa: |
25242, 12778176, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, V Lázních, 314, V Lázních 314, 25242 Jesenice |
|
Eder Karel
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
jednatel |
17.05.2000 |
Adresa: |
14581256, Praha-východ, Přezletice, U Bažantnice, 300 |
|
Táňa Ederová
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
jednatel |
17.05.2000 |
Adresa: |
14581256, Praha-východ, Přezletice, U Bažantnice, 300 |
|
Dr. Svatoš Stanislav
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
jednatel |
17.05.2000 |
Adresa: |
15200, 22004921, Praha 5, Praha 5, Renoirova, 649 |
|
Eder Karel
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
jednatel |
17.05.2000 |
Adresa: |
25073, 14581256, Praha-východ, Přezletice, Přezletice, U Bažantnice, 300, U Bažantnice 300, 25073 Přezletice |
|
Táňa Ederová
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
jednatel |
17.05.2000 |
Adresa: |
25073, 14581256, Praha-východ, Přezletice, Přezletice, U Bažantnice, 300, U Bažantnice 300, 25073 Přezletice |
|
Dr. Svatoš Stanislav
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
jednatel |
17.05.2000 |
Adresa: |
15200, 22004921, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 649, 10, Renoirova 649/10, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Táňa Ederová
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
22.06.1998 |
Adresa: |
16100, 22243259, Praha 6, Praha 6, Nad Višňovkou, 34 |
|
Táňa Ederová
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
22.06.1998 |
Adresa: |
16100, 22243259, Praha, Ruzyně, Nad višňovkou, 930, 34, Nad višňovkou 930/34, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Plecháčková Táňa
|
Neaktivní
od 22.06.1998
|
jednatel |
19.10.1993 |
Adresa: |
16100, 22243259, Praha 6, Nad Višňovkou, 34 |
|
Eder Karel
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
19.10.1993 |
Adresa: |
10000, Praha lO, Bulharská 62l/4 |
|
Drř. Svatoš Stanislav
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
19.10.1993 |
Adresa: |
15200, 22004921, Praha 5, Renoirova, 649 |
|
ing. Luděk Melichar
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
jednatel |
19.10.1993 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Evropská, 95/66l |
|
Plecháčková Táňa
|
Neaktivní
od 22.06.1998
|
jednatel |
19.10.1993 |
Adresa: |
16100, 22243259, Praha, Ruzyně, Nad višňovkou, 930, 34, Nad višňovkou 930/34, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Eder Karel
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
19.10.1993 |
Adresa: |
10100, 22661476, Praha, Vršovice, Bulharská, 621, 4, Bulharská 621/4, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Drř. Svatoš Stanislav
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
19.10.1993 |
Adresa: |
15200, 22004921, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 649, 10, Renoirova 649/10, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
ing. Luděk Melichar
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
jednatel |
19.10.1993 |
Adresa: |
16000, 22291253, Praha, Vokovice, Evropská, 661, 95, Evropská 661/95, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|