Mgr. Ing. MIROSLAV ŠEVČÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.12.2021 |
Adresa: |
11800, 21699887, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Na Kampě, 496, 4 |
|
Mgr. Ing. MIROSLAV ŠEVČÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.12.2021 |
Adresa: |
11800, 21699887, Praha, Malá Strana, Na Kampě, 496, 4, Na Kampě 496/4, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Mgr. Ing. MIROSLAV ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 04.11.2021
|
jednatel |
23.01.2015 |
Adresa: |
11800, 21699887, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Na Kampě, 496, 4 |
|
Mgr. Ing. MIROSLAV ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 04.11.2021
|
jednatel |
23.01.2015 |
Adresa: |
11800, 21699887, Praha, Malá Strana, Na Kampě, 496, 4, Na Kampě 496/4, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. Karel Klimeš
|
Neaktivní
od 23.01.2015
|
jednatel |
03.01.2006 |
Adresa: |
14000, 21969302, Praha 4, Na zvoničce, 12 |
|
ing. Karel Klimeš
|
Neaktivní
od 23.01.2015
|
jednatel |
03.01.2006 |
Adresa: |
14700, 21969302, Praha, Podolí, Na Zvoničce, 1042, 12, Na Zvoničce 1042/12, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Karel Klimeš
|
Neaktivní
od 03.01.2006
|
jednatel |
18.04.1995 |
Adresa: |
14000, 21969302, Praha 4, Na zvoničce, 12 |
|
ing. Karel Klimeš
|
Neaktivní
od 03.01.2006
|
jednatel |
18.04.1995 |
Adresa: |
14700, 21969302, Praha, Podolí, Na Zvoničce, 1042, 12, Na Zvoničce 1042/12, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
ing. Karel Klimeš
|
Neaktivní
od 18.04.1995
|
Jednatel |
03.11.1993 |
Adresa: |
Ždánice 659 okr.Hodonín |
|
ing. Karel Klimeš
|
Neaktivní
od 18.04.1995
|
Jednatel |
03.11.1993 |
Adresa: |
69632, 13650734, Hodonín, Ždánice, Ždánice, Žandovský Mlýn, 659, Žandovský Mlýn 659, 69632 Ždánice |
|