MARC EDDÉ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.06.2014 |
Adresa: |
15000, 22773461, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Holečkova, 3150, 25b |
|
MARC EDDÉ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.06.2014 |
Adresa: |
15000, 22773461, Praha, Smíchov, Holečkova, 3150, 25b, Holečkova 3150/25b, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Marc Eddé
|
Neaktivní
od 10.06.2014
|
jednatel |
13.12.2005 |
Adresa: |
15000, 4, Praha 5, Holečkova, 3156/25b |
|
Marc Eddé
|
Neaktivní
od 10.06.2014
|
jednatel |
13.12.2005 |
Adresa: |
3156/25b, Praha 5, Holečkova, 15000, Holečkova 3156/25b, 15000 Praha 5, Česká republika |
|
Marc Eddé
|
Neaktivní
od 13.12.2005
|
jednatel |
11.09.2000 |
Adresa: |
4, Praha 5, Praha 5, Holečkova, 3150/256 |
|
Marc Eddé
|
Neaktivní
od 13.12.2005
|
jednatel |
11.09.2000 |
Adresa: |
3150/256, Praha 5, Praha 5, Holečkova, Holečkova 3150/256, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
Marc Eddé
|
Neaktivní
od 11.09.2000
|
jednatel |
25.08.1995 |
Adresa: |
3, Praha 6, José Mártího, 2 |
|
Marc Eddé
|
Neaktivní
od 11.09.2000
|
jednatel |
25.08.1995 |
Adresa: |
16200, 22283960, Praha, Veleslavín, José Martího, 407, 2, José Martího 407/2, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Marwan Farid
|
Neaktivní
od 25.08.1995
|
Jednatel |
18.04.1994 |
Adresa: |
18326455, Poděbrady, Jungmannova, 1249 |
|
Ing. Marwan Farid
|
Neaktivní
od 25.08.1995
|
Jednatel |
18.04.1994 |
Adresa: |
29001, 18326455, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Jungmannova, 1249, Jungmannova 1249, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Adnan EL HAMOUI
|
Neaktivní
od 19.05.1995
|
Jednatel |
11.08.1993 |
Adresa: |
22413570, Praha 9, Volkova, 1132 |
|
Adnan EL HAMOUI
|
Neaktivní
od 19.05.1995
|
Jednatel |
11.08.1993 |
Adresa: |
19800, 22413570, Praha, Černý Most, Volkova, 1132, 1, Volkova 1132/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|