OLIVER MAA (MAASS)
|
Neaktivní
od 17.03.2015
|
jednatel |
06.03.2014 |
Adresa: |
81243, München, Heinrich-Schütz-Weg 48 |
|
OLIVER MAA (MAASS)
|
Neaktivní
od 17.03.2015
|
jednatel |
06.03.2014 |
Adresa: |
München, Heinrich-Schütz-Weg 48, 81243, Heinrich-Schütz-Weg 48, 81243 München, Německo |
|
Zbigniew Jóźwicki
|
Neaktivní
od 06.03.2014
|
jednatel |
26.02.2013 |
Adresa: |
05-462, Wiazovna, Michalowek, 19F |
|
Zbigniew Jóźwicki
|
Neaktivní
od 06.03.2014
|
jednatel |
26.02.2013 |
Adresa: |
19F, Wiazovna, Michalowek, 05-462, Michalowek 19F, 05-462 Wiazovna, Polsko |
|
Jan Václav Čep
|
Neaktivní
od 26.02.2013
|
jednatel |
10.11.2011 |
Adresa: |
12000, 21734836, Praha 2, Legerova, 1856, 18 |
|
Jan Václav Čep
|
Neaktivní
od 26.02.2013
|
jednatel |
10.11.2011 |
Adresa: |
12000, 21734836, Praha, Nové Město, Legerova, 1856, 18, Legerova 1856/18, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Michal Kašpárek
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
jednatel |
23.06.2010 |
Adresa: |
21741018, Praha 2, Francouzská, 175, 14 |
|
Michal Kašpárek
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
jednatel |
23.06.2010 |
Adresa: |
12000, 21741018, Praha, Vinohrady, Francouzská, 175, 14, Francouzská 175/14, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Maciej Mincer
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
jednatel |
23.03.2010 |
Adresa: |
101, Sulejowek, Czynu Spolecznego 90B, 05070 |
|
Maciej Mincer
|
Neaktivní
od 23.06.2010
|
jednatel |
23.03.2010 |
Adresa: |
Sulejowek, Czynu Spolecznego 90B, 05070 |
|
Ing. Tomáš Jankůj
|
Neaktivní
od 23.03.2010
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
22650695, Praha 10, Vinohrady, Dykova, 21 |
|
Ing. Tomáš Jankůj
|
Neaktivní
od 23.03.2010
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
10100, 22650695, Praha, Vinohrady, Dykova, 1117, 21, Dykova 1117/21, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Tomáš Jankůj
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
23.05.2007 |
Adresa: |
18100, 22398163, Praha 8, Pomořanská, 485/9 |
|
Tomáš Jankůj
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
23.05.2007 |
Adresa: |
18100, 22398163, Praha, Troja, Pomořanská, 485, 9, Pomořanská 485/9, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Michal Krejčí
|
Neaktivní
od 23.05.2007
|
jednatel |
13.09.2000 |
Adresa: |
22142622, Praha 5, Praha 5, Zbraslav, Sulova, 1248 |
|
Michal Krejčí
|
Neaktivní
od 23.05.2007
|
jednatel |
13.09.2000 |
Adresa: |
15600, 22142622, Praha, Zbraslav, Sulova, 1248, Sulova 1248, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. Jan Dobeš
|
Neaktivní
od 13.09.2000
|
jednatel |
08.10.1996 |
Adresa: |
21966389, Praha 4, Praha 4, Podolská, 112 |
|
Ing. Jan Dobeš
|
Neaktivní
od 13.09.2000
|
jednatel |
08.10.1996 |
Adresa: |
14700, 21966389, Praha, Podolí, Podolská, 761, 112, Podolská 761/112, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Jan Dobeš
|
Neaktivní
od 08.10.1996
|
jednatel |
08.03.1995 |
Adresa: |
21966389, Praha 4, Podolská, 112 |
|
Jan Dobeš
|
Neaktivní
od 08.10.1996
|
jednatel |
08.03.1995 |
Adresa: |
14700, 21966389, Praha, Podolí, Podolská, 761, 112, Podolská 761/112, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
ing. Jaroslav Bažant
|
Neaktivní
od 08.10.1996
|
Jednatel |
01.09.1993 |
Adresa: |
4, Praha 2, Šafaříkova, l6 |
|
ing. Jaroslav Bažant
|
Neaktivní
od 08.10.1996
|
Jednatel |
01.09.1993 |
Adresa: |
12000, 21743070, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 368, 16, Šafaříkova 368/16, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|