ANNA PETRANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
Liptovský Mikuláš, Zgútha Vrbického 1369/3 |
|
ANNA PETRANOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2023
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
Liptovský Mikuláš, Zgútha Vrbického 1369/3, Zgútha Vrbického 1369/3, Liptovský Mikuláš, Slovensko |
|
IRENA ŠŤÁVOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
67602, 2659662, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Veverkova, 781 |
|
IRENA ŠŤÁVOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
67602, 2659662, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Veverkova, 781, Veverkova 781, 67602 Moravské Budějovice |
|
IRENA ŠŤÁVOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
03.06.2014 |
Adresa: |
67602, 2660628, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Havlíčkova, 877 |
|
IRENA ŠŤÁVOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
03.06.2014 |
Adresa: |
67602, 2660628, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Havlíčkova, 877, Havlíčkova 877, 67602 Moravské Budějovice |
|
Jiří Vatka
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
jednatel |
10.06.2009 |
Adresa: |
14900, 26184621, Praha 4, Šeberov, Loucká, 914 |
|
Jiří Vatka
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
jednatel |
10.06.2009 |
Adresa: |
14900, 26184621, Praha, Šeberov, Loucká, 914, Loucká 914, Šeberov, 14900 Praha 4 |
|
Jiří Vatka
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
jednatel |
14.07.2004 |
Adresa: |
14900, 21838895, Praha 4, Bohúňova, 1337 |
|
JUDr. Antonín Hovora
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
jednatel |
14.07.2004 |
Adresa: |
19016, 22531998, Praha 9, Žíšovská, 1627 |
|
Jiří Vatka
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
jednatel |
14.07.2004 |
Adresa: |
14900, 21838895, Praha, Chodov, Bohúňova, 1337, 11, Bohúňova 1337/11, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. Antonín Hovora
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
jednatel |
14.07.2004 |
Adresa: |
19016, 22531998, Praha, Újezd nad Lesy, Žíšovská, 1627, Žíšovská 1627, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Lada Vatková
|
Neaktivní
od 14.07.2004
|
jednatel |
09.09.1993 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Bohúňkova, l337 |
|
Vladislav Kozelek
|
Neaktivní
od 14.07.2004
|
jednatel |
09.09.1993 |
Adresa: |
10000, Praha lO, ul. 28. pluku 32 |
|
Lada Vatková
|
Neaktivní
od 14.07.2004
|
jednatel |
09.09.1993 |
Adresa: |
14000, 26147173, Praha, Nusle, Na květnici, 1708, 18, Na květnici 1708/18, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Vladislav Kozelek
|
Neaktivní
od 14.07.2004
|
jednatel |
09.09.1993 |
Adresa: |
10000, 22669337, Praha, Vršovice, 28. pluku, 1217, 32, 28. pluku 1217/32, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|