ROMAN ZAVŘEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.01.2016 |
Adresa: |
29301, 21253331, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Mládežnická, 1274 |
|
ROMAN ZAVŘEL
|
Neaktivní
od 28.03.2024
|
Jednatel |
16.01.2016 |
Adresa: |
29301, 21253331, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Mládežnická, 1274, Mládežnická 1274, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
VÁCLAV VINTERA
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
Jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
27746, 2108097, Veltrusy, Veltrusy, Alešova, 380 |
|
VÁCLAV VINTERA
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
Jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
27746, 2108097, Mělník, Veltrusy, Veltrusy, Alešova, 380, Alešova 380, 27746 Veltrusy |
|
Václav Vintera
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
Jednatel |
13.09.1993 |
Adresa: |
22693521, Praha 9, Vybíralova, 938 |
|
Adolf Langhans
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
Jednatel |
13.09.1993 |
Adresa: |
21215669, Mladá Boleslav, Nádražní, 14 |
|
Roman Zavřel
|
Neaktivní
od 16.01.2016
|
Jednatel |
13.09.1993 |
Adresa: |
21251746, Mladá Boleslav, Jana Palacha, 1103 |
|
Václav Vintera
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
Jednatel |
13.09.1993 |
Adresa: |
19800, 22693521, Praha, Černý Most, Vybíralova, 938, 31, Vybíralova 938/31, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Adolf Langhans
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
Jednatel |
13.09.1993 |
Adresa: |
29301, 21215669, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Čejetičky, Nádražní, 14, Nádražní 14, Čejetičky, 29301 Mladá Boleslav |
|
Roman Zavřel
|
Neaktivní
od 16.01.2016
|
Jednatel |
13.09.1993 |
Adresa: |
29301, 21251746, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jana Palacha, 1103, Jana Palacha 1103, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|