STANISLAVA ZBOŘILOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2018 |
Adresa: |
69801, 73986747, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Tyršova, 1781 |
|
STANISLAVA ZBOŘILOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2018 |
Adresa: |
69801, 73986747, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Tyršova, 1781, Tyršova 1781, 69801 Veselí nad Moravou |
|
STANISLAVA ZBOŘILOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2018
|
jednatel |
04.10.2016 |
Adresa: |
69642, 13625021, Hodonín, Vracov, Vracov, náměstí Míru, 202 |
|
STANISLAVA ZBOŘILOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2018
|
jednatel |
04.10.2016 |
Adresa: |
69642, 13625021, Hodonín, Vracov, Vracov, náměstí Míru, 202, náměstí Míru 202, 69642 Vracov |
|
Stanislava Zbořilová
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
jednatel |
27.12.1996 |
Adresa: |
14087766, Bruntál, Rýmařov, Okružní, 736/7 |
|
Stanislava Zbořilová
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
jednatel |
27.12.1996 |
Adresa: |
79501, 14087766, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Okružní, 736, 7, Okružní 736/7, 79501 Rýmařov |
|
Aleš Kettner
|
Neaktivní
od 27.12.1996
|
jednatel |
01.08.1994 |
Adresa: |
53006, 7773315, Pardubice, Na Klínku, 497 |
|
ing. Petr Vaníček
|
Neaktivní
od 27.12.1996
|
jednatel |
01.08.1994 |
Adresa: |
21847622, Praha 4, Hrdličkova, 2207/3 |
|
Aleš Kettner
|
Neaktivní
od 27.12.1996
|
jednatel |
01.08.1994 |
Adresa: |
53006, 7773315, Pardubice, Pardubice, Svítkov, Na Klínku, 497, Na Klínku 497, Svítkov, 53006 Pardubice |
|
ing. Petr Vaníček
|
Neaktivní
od 27.12.1996
|
jednatel |
01.08.1994 |
Adresa: |
14800, 21847622, Praha, Chodov, Hrdličkova, 2207, 3, Hrdličkova 2207/3, Chodov, 14800 Praha 4 |
|