VÁCLAV DIVIŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.2021 |
Adresa: |
17100, 22314326, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Trojská, 224, 134 |
|
VÁCLAV DIVIŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.2021 |
Adresa: |
17100, 22314326, Praha, Troja, Trojská, 224, 134, Trojská 224/134, Troja, 17100 Praha 7 |
|
JINDŘIŠKA KARLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
17100, 22314326, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Trojská, 224, 134 |
|
JINDŘIŠKA KARLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
17100, 22314326, Praha, Troja, Trojská, 224, 134, Trojská 224/134, Troja, 17100 Praha 7 |
|
Jindřiška Karlíková
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
01.02.1999 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Praha 7, Trojská ul., 224/134 |
|
JINDŘIŠKA KARLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
01.02.1999 |
Adresa: |
17100, 22314326, Praha, Troja, Trojská, 224, 134, Trojská 224/134, Troja, 17100 Praha 7 |
|
Jindra Karlíková
|
Neaktivní
od 01.02.1999
|
jednatel |
15.09.1993 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Trojská ul., 224/134 |
|
Václav Diviš
|
Neaktivní
od 22.09.2021
|
jednatel |
15.09.1993 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Trojská ul., 224/134 |
|
Jindra Karlíková
|
Neaktivní
od 01.02.1999
|
jednatel |
15.09.1993 |
Adresa: |
17100, 22314326, Praha, Troja, Trojská, 224, 134, Trojská 224/134, Troja, 17100 Praha 7 |
|
VÁCLAV DIVIŠ
|
Neaktivní
od 22.09.2021
|
jednatel |
15.09.1993 |
Adresa: |
17100, 22314326, Praha, Troja, Trojská, 224, 134, Trojská 224/134, Troja, 17100 Praha 7 |
|