PAVEL ZUZÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2020 |
Adresa: |
15200, 22722351, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 1051, 2a |
|
PAVEL ZUZÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2020 |
Adresa: |
15200, 22722351, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 1051, 2a, Renoirova 1051/2a, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Svatopluk Fröhlich
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.1993 |
Adresa: |
Praha 4, Vokrojova, 2243 |
|
Ing. Svatopluk Fröhlich
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.1993 |
Adresa: |
2243, Praha 4, Vokrojova, Vokrojova 2243, Praha 4, Česká republika |
|
Pavel Zuzák
|
Neaktivní
od 20.11.2020
|
jednatel |
06.01.2012 |
Adresa: |
15200, 22722351, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 1051, 2 |
|
PAVEL ZUZÁK
|
Neaktivní
od 20.11.2020
|
jednatel |
06.01.2012 |
Adresa: |
15200, 22722351, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 1051, 2a, Renoirova 1051/2a, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Kateřina Ressová
|
Neaktivní
od 26.02.2002
|
jednatel |
31.05.1996 |
Adresa: |
14000, 21871426, Praha 4, Praha 4, Nad Havlem, 12 |
|
Kateřina Ressová
|
Neaktivní
od 26.02.2002
|
jednatel |
31.05.1996 |
Adresa: |
14000, 21871426, Praha, Krč, Nad Havlem, 1408, 12, Nad Havlem 1408/12, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Svatopluk Fröhlich
|
Neaktivní
od 20.09.1993
|
jednatel |
20.09.1993 |
Adresa: |
Praha 4, Vokrojkkova, 2243 |
|
Ing. Zdeněk Ress
|
Neaktivní
od 31.05.1996
|
jednatel |
20.09.1993 |
Adresa: |
21871426, Praha 4, Nad Havlem, 12 |
|
Ing. Svatopluk Fröhlich
|
Neaktivní
od 20.09.1993
|
jednatel |
20.09.1993 |
Adresa: |
2243, Praha 4, Vokrojkkova, Vokrojkkova 2243, Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Ress
|
Neaktivní
od 31.05.1996
|
jednatel |
20.09.1993 |
Adresa: |
14000, 21871426, Praha, Krč, Nad Havlem, 1408, 12, Nad Havlem 1408/12, Krč, 14000 Praha 4 |
|