VLADIMÍR SEIF
|
Aktivní
|
jednatel |
06.10.2016 |
Adresa: |
17000, 22297111, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6 |
|
VLADIMÍR SEIF
|
Aktivní
|
jednatel |
06.10.2016 |
Adresa: |
17000, 22297111, Praha, Holešovice, Dělnická, 202, 6, Dělnická 202/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. JAN SEMERÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2016 |
Adresa: |
16300, 22250638, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Nevanova, 1074, 33 |
|
Ing. JAN SEMERÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2016 |
Adresa: |
16300, 22250638, Praha, Řepy, Nevanova, 1074, 33, Nevanova 1074/33, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
JOSEF KŘESŤAN
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2014 |
Adresa: |
17000, 22308750, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U průhonu, 1240, 48 |
|
Josef Křesťan
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2014 |
Adresa: |
17000, 22308750, Praha, Holešovice, U průhonu, 1240, 48, U průhonu 1240/48, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MIROSLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
28922, 18314074, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Třešňová, 1628, 2 |
|
MIROSLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
28922, 18314074, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Třešňová, 1628, 2, Třešňová 1628/2, 28922 Lysá nad Labem |
|
Josef Křesťan
|
Neaktivní
od 16.01.2014
|
jednatel |
31.03.2002 |
Adresa: |
17004, 22308750, Praha 7, Praha 7, U průhonu, 48 |
|
Ing. Jan Semerák
|
Neaktivní
od 28.07.2016
|
jednatel |
31.03.2002 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Praha 3, Jana Želivského, 186/27 |
|
Miroslav Novák
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
31.03.2002 |
Adresa: |
28922, 18314074, Nymburk, Lysá nad Labem, Třešňová, 1628 |
|
Josef Křesťan
|
Neaktivní
od 16.01.2014
|
jednatel |
31.03.2002 |
Adresa: |
17000, 22308750, Praha, Holešovice, U průhonu, 1240, 48, U průhonu 1240/48, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Jan Semerák
|
Neaktivní
od 28.07.2016
|
jednatel |
31.03.2002 |
Adresa: |
186/27, Praha 3, Praha 3, Jana Želivského, 13000, Jana Želivského 186/27, 13000 Praha 3, okres: Praha 3, Česká republika |
|
MIROSLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
31.03.2002 |
Adresa: |
28922, 18314074, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Třešňová, 1628, 2, Třešňová 1628/2, 28922 Lysá nad Labem |
|
Ing. Jan Semerák
|
Neaktivní
od 31.03.2002
|
jednatel |
11.05.2001 |
Adresa: |
Praha 3, Praha 3, Jana Želivského, 186/27 |
|
Ing. Jan Semerák
|
Neaktivní
od 31.03.2002
|
jednatel |
11.05.2001 |
Adresa: |
186/27, Praha 3, Praha 3, Jana Želivského, Jana Želivského 186/27, Praha 3, okres: Praha 3, Česká republika |
|
Ing. Roman Vokál
|
Neaktivní
od 11.05.2001
|
jednatel |
24.09.1993 |
Adresa: |
21776750, Praha 3, Praha 3, U Rajské zahrady, 6 |
|
Ing. Roman Pokorný
|
Neaktivní
od 11.05.2001
|
jednatel |
24.09.1993 |
Adresa: |
22590391, Praha 10, Praha 10, Počernická, 44 |
|
Josef Křesťan
|
Neaktivní
od 31.03.2002
|
jednatel |
24.09.1993 |
Adresa: |
22308750, Praha 7, Praha 7, U průhonu, 48 |
|
Miroslav Novák
|
Neaktivní
od 31.03.2002
|
jednatel |
24.09.1993 |
Adresa: |
18314074, Nymburk, Lysá nad Labem, Třešňová, 1628 |
|
Ing. Roman Vokál
|
Neaktivní
od 11.05.2001
|
jednatel |
24.09.1993 |
Adresa: |
13000, 21776750, Praha, Žižkov, U Rajské zahrady, 965, 6, U Rajské zahrady 965/6, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Roman Pokorný
|
Neaktivní
od 11.05.2001
|
jednatel |
24.09.1993 |
Adresa: |
10800, 22590391, Praha, Malešice, Počernická, 467, 44, Počernická 467/44, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Josef Křesťan
|
Neaktivní
od 31.03.2002
|
jednatel |
24.09.1993 |
Adresa: |
17000, 22308750, Praha, Holešovice, U průhonu, 1240, 48, U průhonu 1240/48, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MIROSLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 31.03.2002
|
jednatel |
24.09.1993 |
Adresa: |
28922, 18314074, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Třešňová, 1628, 2, Třešňová 1628/2, 28922 Lysá nad Labem |
|