Ing. RUDOLF SALFICKÝ
|
Aktivní
|
ředitel |
10.12.2020 |
Adresa: |
33141, 40261859, Plzeň-sever, Kralovice, Kralovice, Za Rájem, 919 |
|
Ing. RUDOLF SALFICKÝ
|
Aktivní
|
ředitel |
10.12.2020 |
Adresa: |
33141, 40261859, Plzeň-sever, Kralovice, Kralovice, Za Rájem, 919, Za Rájem 919, 33141 Kralovice |
|
Ing. Josef Trčka
|
Neaktivní
od 10.12.2020
|
ředitel |
12.06.2009 |
Adresa: |
32600, 24402681, Plzeň, Koterov, Koterovská náves, 26/14 |
|
Ing. Josef Trčka
|
Neaktivní
od 10.12.2020
|
ředitel |
12.06.2009 |
Adresa: |
32600, 24402681, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Koterovská náves, 26, 14, Koterovská náves 26/14, Koterov, 32600 Plzeň |
|
Ing. Josef Trčka
|
Neaktivní
od 12.06.2009
|
ředitel |
13.05.2008 |
Adresa: |
32600, 24402681, Plzeň, Koterov, Koterovská náves, 26/14 |
|
Ing. Josef Trčka
|
Neaktivní
od 12.06.2009
|
ředitel |
13.05.2008 |
Adresa: |
32600, 24402681, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Koterovská náves, 26, 14, Koterovská náves 26/14, Koterov, 32600 Plzeň |
|
Mgr. Kamila Blovská
|
Neaktivní
od 31.01.2008
|
ředitel |
12.10.2006 |
Adresa: |
33701, 20769822, Rokycany, K Lesu, 945 |
|
Mgr. Kamila Blovská
|
Neaktivní
od 31.01.2008
|
ředitel |
12.10.2006 |
Adresa: |
33701, 20769822, Rokycany, Rokycany, Plzeňské Předměstí, K Lesu, 945, K Lesu 945, Plzeňské Předměstí, 33701 Rokycany |
|
Miroslav Roučka
|
Neaktivní
od 12.10.2006
|
ředitel |
23.04.2005 |
Adresa: |
640522, Kralovice, Na Palcátech, 490 |
|
Miroslav Roučka
|
Neaktivní
od 12.10.2006
|
ředitel |
23.04.2005 |
Adresa: |
33141, 640522, Plzeň-sever, Kralovice, Kralovice, Na Palcátech, 490, Na Palcátech 490, 33141 Kralovice |
|