Mgr. Erik Zeman
|
Neaktivní
od 21.10.2009
|
jednatel |
17.09.2008 |
Adresa: |
10000, 27509974, Praha 10, Kozácká, 197/10 |
|
Mgr. Erik Zeman
|
Neaktivní
od 21.10.2009
|
jednatel |
17.09.2008 |
Adresa: |
10100, 27509974, Praha, Vršovice, Kozácká, 197, 10, Kozácká 197/10, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Hana Fialová
|
Neaktivní
od 17.09.2008
|
Jednatel |
20.02.2001 |
Adresa: |
903213, Plzeň-jih, Merklín, 166 |
|
Hana Fialová
|
Neaktivní
od 17.09.2008
|
Jednatel |
20.02.2001 |
Adresa: |
33452, 903213, Plzeň-jih, Merklín, Merklín, 166, č.p. 166, 33452 Merklín |
|
Roberto Valduci
|
Neaktivní
od 17.09.2008
|
Jednatel |
30.12.1998 |
Adresa: |
101, Savignano sul Rubicone, Via del Sole 4 |
|
Giambatista Marconi
|
Neaktivní
od 17.09.2008
|
Jednatel |
30.12.1998 |
Adresa: |
101, Savignano sul Rubicone, Via Donizetti 35 |
|
Roberto Valduci
|
Neaktivní
od 17.09.2008
|
Jednatel |
30.12.1998 |
Adresa: |
Savignano sul Rubicone, Via del Sole 4 |
|
Giambatista Marconi
|
Neaktivní
od 17.09.2008
|
Jednatel |
30.12.1998 |
Adresa: |
Savignano sul Rubicone, Via Donizetti 35 |
|
MUDr. Pavel Prokop
|
Neaktivní
od 30.12.1998
|
Jednatel |
22.12.1993 |
Adresa: |
3, Mariánské Lázně, Hlavní, 223/10 |
|
Hana Prokopová
|
Neaktivní
od 20.02.2001
|
Jednatel |
22.12.1993 |
Adresa: |
3, Mariánské Lázně, Hlavní, 223/10 |
|
MUDr. Pavel Prokop
|
Neaktivní
od 30.12.1998
|
Jednatel |
22.12.1993 |
Adresa: |
223/10, Mariánské Lázně, Hlavní, Hlavní 223/10, Mariánské Lázně, Česká republika |
|
Hana Prokopová
|
Neaktivní
od 20.02.2001
|
Jednatel |
22.12.1993 |
Adresa: |
223/10, Mariánské Lázně, Hlavní, Hlavní 223/10, Mariánské Lázně, Česká republika |
|