MIROSLAVA BLAŽKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2015 |
Adresa: |
33011, 604003, Hromnice, Nynice, 48 |
|
MIROSLAVA BLAŽKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2015 |
Adresa: |
33011, 604003, Plzeň-sever, Hromnice, Nynice, 48, Nynice 48, 33011 Hromnice |
|
MIROSLAV BLAŽEK
|
Neaktivní
od 21.04.2020
|
Jednatel |
31.10.2015 |
Adresa: |
33011, 604003, Plzeň-sever, Hromnice, Nynice, 48 |
|
Miroslav Blažek
|
Neaktivní
od 21.04.2020
|
Jednatel |
31.10.2015 |
Adresa: |
33011, 604003, Plzeň-sever, Hromnice, Nynice, 48, Nynice 48, 33011 Hromnice |
|
Josef Petřík
|
Neaktivní
od 10.01.2008
|
Jednatel |
02.07.1996 |
Adresa: |
604020, Plzeň-sever, Hromnice, Nynice, 50 |
|
Zdeněk Ženíšek
|
Neaktivní
od 06.01.2015
|
Jednatel |
02.07.1996 |
Adresa: |
24491195, Plzeň-město, Plzeň, K parku, 13 |
|
Miroslav Blažek
|
Neaktivní
od 31.10.2015
|
Jednatel |
02.07.1996 |
Adresa: |
604003, Plzeň-sever, Hromnice, Nynice, 48 |
|
Josef Petřík
|
Neaktivní
od 10.01.2008
|
Jednatel |
02.07.1996 |
Adresa: |
33011, 604020, Plzeň-sever, Hromnice, Nynice, 50, Nynice 50, 33011 Hromnice |
|
Zdeněk Ženíšek
|
Neaktivní
od 06.01.2015
|
Jednatel |
02.07.1996 |
Adresa: |
32600, 24491195, Plzeň-město, Plzeň, Doudlevce, K Parku, 517, 13, K Parku 517/13, Doudlevce, 32600 Plzeň |
|
Miroslav Blažek
|
Neaktivní
od 31.10.2015
|
Jednatel |
02.07.1996 |
Adresa: |
33011, 604003, Plzeň-sever, Hromnice, Nynice, 48, Nynice 48, 33011 Hromnice |
|
Václav Kavina
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
jednatel |
07.01.1994 |
Adresa: |
Plzeň, T. Brzkové, 50 |
|
Václav Kavina
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
jednatel |
07.01.1994 |
Adresa: |
31800, 24563196, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Terezie Brzkové, 762, 50, Terezie Brzkové 762/50, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|