JOSEF DIVIŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
38601, 26837714, Strakonice, Chrášťovice, Chrášťovice, 101 |
|
JOSEF DIVIŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
38601, 26837714, Strakonice, Chrášťovice, Chrášťovice, 101, č.p. 101, 38601 Chrášťovice |
|
Josef Diviš
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
Jednatel |
14.08.2008 |
Adresa: |
38601, 26837714, Chrášťovice, 101 |
|
JOSEF DIVIŠ
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
Jednatel |
14.08.2008 |
Adresa: |
38601, 26837714, Strakonice, Chrášťovice, Chrášťovice, 101, č.p. 101, 38601 Chrášťovice |
|
Josef Diviš
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
Jednatel |
15.05.2006 |
Adresa: |
38501, Vimperk, Svatá Maří, 26 |
|
Josef Diviš
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
Jednatel |
15.05.2006 |
Adresa: |
26, Vimperk, Svatá Maří, 38501, 38501 Vimperk - Svatá Maří 26, Česká republika |
|
Josef Diviš
|
Neaktivní
od 15.05.2006
|
Jednatel |
01.02.2002 |
Adresa: |
35002, 20856377, Cheb, Cheb, Dolní Dvory, 22 |
|
Josef Diviš
|
Neaktivní
od 15.05.2006
|
Jednatel |
01.02.2002 |
Adresa: |
35002, 20856377, Cheb, Cheb, Dolní Dvory, Pražská, 22, 78, Pražská 22/78, Dolní Dvory, 35002 Cheb |
|
Pavel Just
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
Jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
35751, 14851334, Kynšperk nad Ohří, Malá ulička, 535 |
|
Eliška Žižková
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
Jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
35601, 20792522, Sokolov, Slovenská, 1074 |
|
Milan Sedláček
|
Neaktivní
od 01.02.2002
|
Jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
35751, 14852322, Kynšperk nad Ohří, J.K.Tyla, 636 |
|
Ludovít Medvecký
|
Neaktivní
od 01.02.2002
|
Jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
35751, 14853477, Kynšperk nad Ohří, Malá ulička, 752 |
|
Pavel Just
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
Jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
35751, 14851334, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Kynšperk nad Ohří, Malá ulička, 535, 5, Malá ulička 535/5, 35751 Kynšperk nad Ohří |
|
Eliška Žižková
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
Jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
35601, 20792522, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Slovenská, 1074, Slovenská 1074, 35601 Sokolov |
|
Milan Sedláček
|
Neaktivní
od 01.02.2002
|
Jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
35751, 14852322, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Kynšperk nad Ohří, J. K. Tyla, 636, 7, J. K. Tyla 636/7, 35751 Kynšperk nad Ohří |
|
Ludovít Medvecký
|
Neaktivní
od 01.02.2002
|
Jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
35751, 14853477, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Kynšperk nad Ohří, Malá ulička, 752, 2, Malá ulička 752/2, 35751 Kynšperk nad Ohří |
|