Ing. RADOMÍR MACH
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.11.2018 |
Adresa: |
51601, 9757490, Rychnov nad Kněžnou, Liberk, Bělá |
|
Ing. RADOMÍR MACH
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.11.2018 |
Adresa: |
51601, 9757490, Rychnov nad Kněžnou, Liberk, Bělá, Bělá č.ev. 8, 51601 Liberk |
|
Ing. RADOMÍR MACH
|
Neaktivní
od 23.11.2018
|
Jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
12800, 21736707, Praha, Nové Město, Ladova, 2042, 7 |
|
Ing. Radomír Mach
|
Neaktivní
od 23.11.2018
|
Jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
12800, 21736707, Praha, Nové Město, Ladova, 2042, 7, Ladova 2042/7, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. Radomír Mach
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
Jednatel |
25.09.2002 |
Adresa: |
12800, 21736707, Praha 2, Ladova, 7 |
|
Ing. Radomír Mach
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
Jednatel |
25.09.2002 |
Adresa: |
12800, 21736707, Praha, Nové Město, Ladova, 2042, 7, Ladova 2042/7, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. Zdeněk Veselý
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
jednatel |
30.06.1993 |
Adresa: |
51246, 16969871, Harrachov, 347 |
|
Ing. Antonín Khýn
|
Neaktivní
od 25.09.2002
|
jednatel |
30.06.1993 |
Adresa: |
15000, 22105743, Praha 5, Na Hřebenkách, 108 |
|
Ing. Zdeněk Veselý
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
jednatel |
30.06.1993 |
Adresa: |
51246, 16969871, Semily, Harrachov, Nový Svět, 347, Nový Svět 347, 51246 Harrachov |
|
Ing. Antonín Khýn
|
Neaktivní
od 25.09.2002
|
jednatel |
30.06.1993 |
Adresa: |
15000, 22105743, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 2788, 108, Na Hřebenkách 2788/108, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|