ZUZANA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
62500, 19558996, Brno, Starý Lískovec, Klobásova, 30, 48 |
|
Zuzana Musilová
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
62500, 19558996, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Klobásova, 30, 48, Klobásova 30/48, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Sergejs Svetlovs
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
28.11.2011 |
Adresa: |
Riga, Komsomolska 150/7 |
|
Zuzana Musilová
|
Neaktivní
od 28.11.2011
|
jednatel |
10.02.2011 |
Adresa: |
62500, 19558996, Brno, Klobásova, 30, 48 |
|
Zuzana Musilová
|
Neaktivní
od 28.11.2011
|
jednatel |
10.02.2011 |
Adresa: |
62500, 19558996, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Klobásova, 30, 48, Klobásova 30/48, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Martina Štěpánová
|
Neaktivní
od 10.02.2011
|
jednatel |
26.07.2005 |
Adresa: |
27201, 1394410, Kladno, Václava Rabase, 871 |
|
Martina Štěpánová
|
Neaktivní
od 10.02.2011
|
jednatel |
26.07.2005 |
Adresa: |
27201, 1394410, Kladno, Kladno, Kladno, Václava Rabase, 871, Václava Rabase 871, 27201 Kladno |
|
Petr Štěpán
|
Neaktivní
od 30.06.2006
|
Jednatel |
18.04.2002 |
Adresa: |
27201, 1394410, Kladno, Václava Rabase, 871 |
|
Petr Štěpán
|
Neaktivní
od 30.06.2006
|
Jednatel |
18.04.2002 |
Adresa: |
27201, 1394410, Kladno, Kladno, Kladno, Václava Rabase, 871, Václava Rabase 871, 27201 Kladno |
|
Ing. Zdeněk Hamáček
|
Neaktivní
od 18.04.2002
|
Jednatel |
21.09.2000 |
Adresa: |
53003, 7798890, Pardubice, Pardubice, Boháčova, 1722 |
|
Ing. ZDENĚK HAMÁČEK
|
Neaktivní
od 18.04.2002
|
Jednatel |
21.09.2000 |
Adresa: |
53003, 7798890, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Boháčova, 1722, Boháčova 1722, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
ing. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 21.09.2000
|
jednatel |
26.08.1993 |
Adresa: |
53353, Pardubice 19-Ohrazenice, Trnovská 247 |
|
David Letošník
|
Neaktivní
od 21.09.2000
|
jednatel |
26.08.1993 |
Adresa: |
7694296, Pardubice, Pernerova, 441 |
|
ing. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 21.09.2000
|
jednatel |
26.08.1993 |
Adresa: |
53353, 7690410, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Trnovská, 247, Trnovská 247, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
David Letošník
|
Neaktivní
od 21.09.2000
|
jednatel |
26.08.1993 |
Adresa: |
53002, 7694296, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Pernerova, 441, Pernerova 441, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|