FRANTIŠEK ŠÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.09.2016 |
Adresa: |
51101, 21596492, Semily, Turnov, Turnov, Zborovská, 1790 |
|
FRANTIŠEK ŠÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.09.2016 |
Adresa: |
51101, 21596492, Semily, Turnov, Turnov, Zborovská, 1790, Zborovská 1790, 51101 Turnov |
|
František Šálek
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
Jednatel |
01.09.2006 |
Adresa: |
51101, 21596492, Turnov, Zborovská, 1790 |
|
FRANTIŠEK ŠÁLEK
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
Jednatel |
01.09.2006 |
Adresa: |
51101, 21596492, Semily, Turnov, Turnov, Zborovská, 1790, Zborovská 1790, 51101 Turnov |
|
Jindřich Chlupáč
|
Neaktivní
od 01.09.2006
|
Jednatel |
16.01.1996 |
Adresa: |
51401, Jilemnice, Hrabačov, Krkonošská, 834 |
|
Jindřich Chlupáč
|
Neaktivní
od 01.09.2006
|
Jednatel |
16.01.1996 |
Adresa: |
834, Jilemnice, Hrabačov, Krkonošská, 51401, Krkonošská 834, 51401 Jilemnice, Hrabačov, Česká republika |
|
Ivan Teichman
|
Neaktivní
od 16.01.1996
|
Jednatel společnosti |
02.03.1995 |
Adresa: |
54301, 2308916, Vrchlabí, U nemocnice, 869 |
|
Ivan Teichman
|
Neaktivní
od 16.01.1996
|
Jednatel společnosti |
02.03.1995 |
Adresa: |
54301, 2308916, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, U nemocnice, 869, U nemocnice 869, 54301 Vrchlabí |
|
JINDŘICH CHLUPÁČ
|
Neaktivní
od 02.03.1995
|
jednatel |
14.09.1993 |
Adresa: |
51401, Jilemnice, Hrabačov, Krkonošská 834 |
|
JINDŘICH CHLUPÁČ
|
Neaktivní
od 02.03.1995
|
jednatel |
14.09.1993 |
Adresa: |
Jilemnice, Hrabačov, Krkonošská 834, 51401, Krkonošská 834, 51401 Jilemnice, Hrabačov, Česká republika |
|