Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | ZEKO - Záchlumí s.r.o. |
ICO: | 49813609 |
Registrovaná adresa: | 56185, 17939267, Ústí nad Orlicí, Česká Rybná, Česká Rybná, 175, č.p. 175, 56185 Česká Rybná |
Začleněno na: | 27.09.1993 |
Předmět podnikání: |
Zemědělská výroba
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MAREK VALEŠ | Aktivní | 25.03.2014 | |
|
|||
Ing. MICHAL MARTINEC | Aktivní | 25.03.2014 | |
|
|||
MARIE TOMANOVÁ | Aktivní | 25.03.2014 | |
|
|||
MAREK VALEŠ | Aktivní | 25.03.2014 | |
|
|||
Ing. MICHAL MARTINEC | Aktivní | 25.03.2014 | |
|
|||
MARIE TOMANOVÁ | Aktivní | 25.03.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MARIE TOMANOVÁ | Aktivní | jednatel | 25.03.2014 |
|
|||
Ing. MICHAL MARTINEC | Aktivní | jednatel | 25.03.2014 |
|
|||
MARIE TOMANOVÁ | Aktivní | jednatel | 25.03.2014 |
|
|||
Ing. MICHAL MARTINEC | Aktivní | jednatel | 25.03.2014 |
|
|||
Ing. Michal Martinec | Neaktivní od 25.03.2014 | jednatel | 18.03.2008 |
|
|||
Ing. MICHAL MARTINEC | Neaktivní od 25.03.2014 | jednatel | 18.03.2008 |
|
|||
Josef Koukol | Neaktivní od 18.03.2008 | jednatel | 27.09.1993 |
|
|||
Marie Tomanová | Neaktivní od 25.03.2014 | jednatel | 27.09.1993 |
|
|||
Josef Koukol | Neaktivní od 18.03.2008 | jednatel | 27.09.1993 |
|
|||
Marie Tomanová | Neaktivní od 25.03.2014 | jednatel | 27.09.1993 |
|
Registrační číslo ZEKO - Záchlumí s.r.o. je 49813609.
Registrační adresa ZEKO - Záchlumí s.r.o. je 56185, 17939267, Ústí nad Orlicí, Česká Rybná, Česká Rybná, 175, č.p. 175, 56185 Česká Rybná.
ZEKO - Záchlumí s.r.o. byla založena 27.09.1993.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MAREK VALEŠ, Ing. MICHAL MARTINEC, MARIE TOMANOVÁ, MAREK VALEŠ, Ing. MICHAL MARTINEC, MARIE TOMANOVÁ.