Ing. ŠTĚPÁN FOLBER
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
11.02.2016 |
Adresa: |
14200, 21956898, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Klenovická, 186, 3 |
|
Ing. ŠTĚPÁN FOLBER
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
11.02.2016 |
Adresa: |
14200, 21956898, Praha, Písnice, Klenovická, 186, 3, Klenovická 186/3, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Štěpán Folber
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
jednatel |
29.03.2010 |
Adresa: |
14200, 21956898, Praha 4, Písnice, Klenovická, 186/3 |
|
Ing. ŠTĚPÁN FOLBER
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
jednatel |
29.03.2010 |
Adresa: |
14200, 21956898, Praha, Písnice, Klenovická, 186, 3, Klenovická 186/3, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Štěpán Folber
|
Neaktivní
od 29.03.2010
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
21802564, Praha 4, Praha 4, Braník, Branická, 574/13 |
|
Ing. Štěpán Folber
|
Neaktivní
od 29.03.2010
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
14700, 21802564, Praha, Braník, Branická, 574, 13, Branická 574/13, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Štěpán Folber
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
jednatel |
17.10.2002 |
Adresa: |
21956898, Praha 4, Praha 4, Písnice, Klenovická, 186/3 |
|
Štěpán Folber
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
jednatel |
17.10.2002 |
Adresa: |
14200, 21956898, Praha, Písnice, Klenovická, 186, 3, Klenovická 186/3, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ilona Folberová
|
Neaktivní
od 29.03.2010
|
jednatel |
14.08.2000 |
Adresa: |
14200, Praha 4 - Písnice, Klenovická, 186 |
|
Ilona Folberová
|
Neaktivní
od 29.03.2010
|
jednatel |
14.08.2000 |
Adresa: |
14200, 21956898, Praha, Písnice, Klenovická, 186, 3, Klenovická 186/3, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
ing. Bohuslav Folber
|
Neaktivní
od 14.08.2000
|
jednatel |
15.09.1994 |
Adresa: |
Praha 4 Písnice, Klenovická 186 |
|
ing. Bohuslav Folber
|
Neaktivní
od 14.08.2000
|
jednatel |
15.09.1994 |
Adresa: |
14200, 21956898, Praha, Písnice, Klenovická, 186, 3, Klenovická 186/3, Písnice, 14200 Praha 4 |
|