MIROSLAV KARAS
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.2022 |
Adresa: |
27024, 8618381, Rakovník, Sýkořice, Sýkořice, 216 |
|
MIROSLAV KARAS
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.2022 |
Adresa: |
27024, 8618381, Rakovník, Sýkořice, Sýkořice, 216, č.p. 216, 27024 Sýkořice |
|
RADEK KARAS
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
jednatel |
06.04.2018 |
Adresa: |
27024, 75381150, Rakovník, Sýkořice, Sýkořice, 261 |
|
RADEK KARAS
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
jednatel |
06.04.2018 |
Adresa: |
27024, 75381150, Rakovník, Sýkořice, Sýkořice, 261, č.p. 261, 27024 Sýkořice |
|
ZBYNĚK KARAS
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
27024, 8618381, Sýkořice, Sýkořice, 216 |
|
ZBYNĚK KARAS
|
Neaktivní
od 29.03.2022
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
27024, 8618381, Rakovník, Sýkořice, Sýkořice, 216, č.p. 216, 27024 Sýkořice |
|
RADEK KARAS
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
27024, 8618381, Sýkořice, Sýkořice, 216 |
|
RADEK KARAS
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
27024, 8618381, Rakovník, Sýkořice, Sýkořice, 216, č.p. 216, 27024 Sýkořice |
|
Radek Karas
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
24.07.2002 |
Adresa: |
Rakovník, Zbečno, Sýkořice, 216 |
|
Zbyněk Karas
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
24.07.2002 |
Adresa: |
Rakovník, Zbečno, Sýkořice, 216 |
|
RADEK KARAS
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
24.07.2002 |
Adresa: |
27024, 8618381, Rakovník, Sýkořice, Sýkořice, 216, č.p. 216, 27024 Sýkořice |
|
ZBYNĚK KARAS
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
24.07.2002 |
Adresa: |
27024, 8618381, Rakovník, Sýkořice, Sýkořice, 216, č.p. 216, 27024 Sýkořice |
|
Miroslav Karas
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
jednatel |
05.10.1994 |
Adresa: |
27024, Zbečno, Sýkořice, 216 |
|
MIROSLAV KARAS
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
jednatel |
05.10.1994 |
Adresa: |
27024, 8618381, Rakovník, Sýkořice, Sýkořice, 216, č.p. 216, 27024 Sýkořice |
|