FRANTIŠEK KOPRNICKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.04.2021 |
Adresa: |
29402, 12604062, Mladá Boleslav, Kněžmost, Kněžmost, Sokolská, 170 |
|
FRANTIŠEK KOPRNICKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.04.2021 |
Adresa: |
29402, 12604062, Mladá Boleslav, Kněžmost, Kněžmost, Sokolská, 170, Sokolská 170, 29402 Kněžmost |
|
DAVID KOPRNICKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
46604, 12198358, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mšenská, 3925, 12 |
|
DAVID KOPRNICKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
46604, 12198358, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mšenská, 3925, 12, Mšenská 3925/12, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|
František Koprnický
|
Neaktivní
od 24.04.2021
|
Jednatel |
09.03.1999 |
Adresa: |
12604062, Mladá Boleslav, Kněžmost, Sokolská, 170 |
|
FRANTIŠEK KOPRNICKÝ
|
Neaktivní
od 24.04.2021
|
Jednatel |
09.03.1999 |
Adresa: |
29402, 12604062, Mladá Boleslav, Kněžmost, Kněžmost, Sokolská, 170, Sokolská 170, 29402 Kněžmost |
|
David Koprnický
|
Neaktivní
od 09.03.1999
|
Jednatel |
22.07.1996 |
Adresa: |
12604062, Mladá Boleslav, Kněžmost, Sokolská, 170 |
|
David Koprnický
|
Neaktivní
od 09.03.1999
|
Jednatel |
22.07.1996 |
Adresa: |
29402, 12604062, Mladá Boleslav, Kněžmost, Kněžmost, Sokolská, 170, Sokolská 170, 29402 Kněžmost |
|
František Koprnický
|
Neaktivní
od 22.07.1996
|
Jednatel |
21.10.1994 |
Adresa: |
12604062, Kněžmost, Sokolská, 170 |
|
FRANTIŠEK KOPRNICKÝ
|
Neaktivní
od 22.07.1996
|
Jednatel |
21.10.1994 |
Adresa: |
29402, 12604062, Mladá Boleslav, Kněžmost, Kněžmost, Sokolská, 170, Sokolská 170, 29402 Kněžmost |
|