Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | OCELLA, s.r.o. |
ICO: | 49824473 |
Registrovaná adresa: | 25230, 6358675, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, Čajkovského, 560, Čajkovského 560, 25230 Řevnice |
Začleněno na: | 31.10.1994 |
Předmět podnikání: |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. HELENA HŮRKOVÁ | Aktivní | 23.11.2021 | |
|
|||
Ing. HELENA HŮRKOVÁ | Aktivní | 23.11.2021 | |
|
|||
Ing. Tomáš Hůrka | Aktivní | 31.10.1994 | |
|
|||
Ing. Tomáš Hůrka | Aktivní | 31.10.1994 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. HELENA HŮRKOVÁ | Aktivní | jednatel | 23.11.2021 |
|
|||
Ing. HELENA HŮRKOVÁ | Aktivní | jednatel | 23.11.2021 |
|
|||
ing. Tomáš Hůrka | Aktivní | jednatel | 18.05.2001 |
|
|||
Ing. Tomáš Hůrka | Aktivní | jednatel | 18.05.2001 |
|
|||
Ing. Helena Hůrková | Neaktivní od 23.11.2021 | jednatel | 31.10.1994 |
|
|||
Ing. HELENA HŮRKOVÁ | Neaktivní od 23.11.2021 | jednatel | 31.10.1994 |
|
Registrační číslo OCELLA, s.r.o. je 49824473.
Registrační adresa OCELLA, s.r.o. je 25230, 6358675, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, Čajkovského, 560, Čajkovského 560, 25230 Řevnice.
OCELLA, s.r.o. byla založena 31.10.1994.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. HELENA HŮRKOVÁ, Ing. HELENA HŮRKOVÁ, Ing. Tomáš Hůrka, Ing. Tomáš Hůrka.