Informace o společnosti
Datum aktualizace:
30.05.2024
Název: | Technické služby Průhonice, s.r.o. |
ICO: | 49825291 |
Registrovaná adresa: | 25243, 6538088, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, K Dálnici, 439, K Dálnici 439, 25243 Průhonice |
Začleněno na: | 11.11.1994 |
Předmět podnikání: |
realitní činnost
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
činnost podnikatelských, finančních , organizačních a ekonomických poradců
specializovaný maloobchod
správa a údržba nemovitostí
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
velkoobchod a maloobchod
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných )
poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, stavebnictví
zřizování biokoridorů podle územního plánu a ochranné zeleně včetně nových vodních ploch
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
opravy a údržba potřeb pro domácnost a měřidel
topenářství a vodoinstalatérství
poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
technické činnosti v dopravě
poradenská činnost v oblasti stavebnictví a ochrany živnotního prostředí
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
poskytování technických služeb
zprostředkování obchodu a služeb
činnost informačních a zpravodajských kanceláří
reklamní činnost a marketing
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Obec Průhonice 00241563 | Aktivní | 29.05.2024 | |
|
|||
Obec Průhonice | Aktivní | 11.11.1994 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETER DVORSKÝ | Aktivní | jednatel | 13.01.2023 |
|
|||
PETER DVORSKÝ | Aktivní | jednatel | 13.01.2023 |
|
|||
Mgr. KATEŘINA JANSTOVÁ | Aktivní | jednatel | 22.12.2018 |
|
|||
Mgr. KATEŘINA JANSTOVÁ | Aktivní | jednatel | 22.12.2018 |
|
|||
PETR BENEŠ | Neaktivní od 13.01.2023 | jednatel | 22.12.2018 |
|
|||
PETR BENEŠ | Neaktivní od 13.01.2023 | jednatel | 22.12.2018 |
|
|||
Prof.ing. FRANTIŠEK LEHOVEC | Neaktivní od 21.06.2018 | jednatel | 06.11.2015 |
|
|||
Prof.ing. FRANTIŠEK LEHOVEC | Neaktivní od 21.06.2018 | jednatel | 06.11.2015 |
|
|||
BOHUMIL ŘEHÁK | Neaktivní od 22.12.2018 | jednatel | 13.02.2015 |
|
|||
BOHUMIL ŘEHÁK | Neaktivní od 22.12.2018 | jednatel | 13.02.2015 |
|
|||
PhDr. HANA BOROVIČKOVÁ | Neaktivní od 13.02.2015 | jednatel | 01.06.2014 |
|
|||
PhDr. HANA BOROVIČKOVÁ | Neaktivní od 13.02.2015 | jednatel | 01.06.2014 |
|
|||
PhDr. Hana Borovičková | Neaktivní od 01.06.2014 | jednatel | 30.08.2003 |
|
|||
Prof.ing. František Lehovec | Neaktivní od 06.11.2015 | jednatel | 30.08.2003 |
|
|||
PhDr. HANA BOROVIČKOVÁ | Neaktivní od 01.06.2014 | jednatel | 30.08.2003 |
|
|||
Prof.ing. FRANTIŠEK LEHOVEC | Neaktivní od 06.11.2015 | jednatel | 30.08.2003 |
|
|||
Ing. Zdeněk Knap | Neaktivní od 30.08.2003 | Jednatel | 09.05.2001 |
|
|||
Ing. Zdeněk Knap | Neaktivní od 30.08.2003 | Jednatel | 09.05.2001 |
|
|||
Ladislav Melzer | Neaktivní od 09.05.2001 | Jednatel | 11.11.1994 |
|
|||
Ing. Jiří Rendl | Neaktivní od 09.05.2001 | Jednatel | 11.11.1994 |
|
|||
Ladislav Melzer | Neaktivní od 09.05.2001 | Jednatel | 11.11.1994 |
|
|||
Ing. Jiří Rendl | Neaktivní od 09.05.2001 | Jednatel | 11.11.1994 |
|
Registrační číslo Technické služby Průhonice, s.r.o. je 49825291.
Registrační adresa Technické služby Průhonice, s.r.o. je 25243, 6538088, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, K Dálnici, 439, K Dálnici 439, 25243 Průhonice.
Technické služby Průhonice, s.r.o. byla založena 11.11.1994.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Obec Průhonice, Obec Průhonice.