MARTIN KROPÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
29306, 15576485, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Kosmonosy, Jizerská, 925 |
|
MARTIN KROPÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
29306, 15576485, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Kosmonosy, Jizerská, 925, Jizerská 925, 29306 Kosmonosy |
|
Mgr. JANA KROPÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2020
|
Jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
29306, 15576485, Kosmonosy, Kosmonosy, Jizerská, 925 |
|
Mgr. JANA KROPÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2020
|
Jednatel |
05.06.2013 |
Adresa: |
29306, 15576485, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Kosmonosy, Jizerská, 925, Jizerská 925, 29306 Kosmonosy |
|
Mgr. Jana Kropáčková
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
Jednatel |
06.04.1999 |
Adresa: |
29306, 15576485, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Jizerská, 925 |
|
Mgr. JANA KROPÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
Jednatel |
06.04.1999 |
Adresa: |
29306, 15576485, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Kosmonosy, Jizerská, 925, Jizerská 925, 29306 Kosmonosy |
|
Ing. Pavel Banýr
|
Neaktivní
od 08.01.1998
|
Jednatel |
05.01.1995 |
Adresa: |
21264627, Mladá Boleslav, Jičínská, 1137 |
|
Ing. Martin Kropáček
|
Neaktivní
od 06.04.1999
|
Jednatel |
05.01.1995 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Štefánikova, 416 |
|
Ing. Pavel Banýr
|
Neaktivní
od 08.01.1998
|
Jednatel |
05.01.1995 |
Adresa: |
29301, 21264627, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Jičínská, 1137, Jičínská 1137, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. Martin Kropáček
|
Neaktivní
od 06.04.1999
|
Jednatel |
05.01.1995 |
Adresa: |
416, Mladá Boleslav, Štefánikova, Štefánikova 416, Mladá Boleslav, Česká republika |
|