STANISLAV WOZNICA
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.01.2013 |
Adresa: |
43401, 5099811, Most, Most, Prokopa Diviše, 1830, 27 |
|
STANISLAV WOZNICA
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.01.2013 |
Adresa: |
43401, 5099811, Most, Most, Most, Prokopa Diviše, 1830, 27, Prokopa Diviše 1830/27, 43401 Most |
|
Jitka Woznicová
|
Neaktivní
od 15.01.2013
|
Jednatel |
24.03.2003 |
Adresa: |
Lišnice čp. 17, okr. Most, PSČ 434 01 |
|
Ing. Stanislav Woznica
|
Neaktivní
od 24.03.2003
|
Jednatel |
04.02.2003 |
Adresa: |
Lišnice čp. 17, okr. Most, PSČ 434 01 |
|
Jitka Woznicová
|
Neaktivní
od 04.02.2003
|
Jednatel |
13.07.1994 |
Adresa: |
4, Most, SNP, 1920/20 |
|
Jitka Woznicová
|
Neaktivní
od 04.02.2003
|
Jednatel |
13.07.1994 |
Adresa: |
1920/20, Most, SNP, SNP 1920/20, Most, Česká republika |
|
Ing. Stanislav Woznica
|
Neaktivní
od 13.07.1994
|
Jednatel |
22.11.1993 |
Adresa: |
4, Most, B. Vrbenského, 727/1065 |
|
Ivanka Tatíčková
|
Neaktivní
od 04.02.2003
|
Jednatel |
22.11.1993 |
Adresa: |
5100445, Most, SNP, 1902 |
|
Ing. Stanislav Woznica
|
Neaktivní
od 13.07.1994
|
Jednatel |
22.11.1993 |
Adresa: |
43401, 5093155, Most, Most, Most, Bohuslava Vrbenského, 1065, Bohuslava Vrbenského 1065, 43401 Most |
|
Ivanka Tatíčková
|
Neaktivní
od 04.02.2003
|
Jednatel |
22.11.1993 |
Adresa: |
43401, 5100445, Most, Most, Most, Slovenského národního povstání, 1902, 7, Slovenského národního povstání 1902/7, 43401 Most |
|