MICHAL JANKAJ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.05.2020 |
Adresa: |
14200, 26035251, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Vyšebrodská, 880, 2 |
|
MICHAL JANKAJ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.05.2020 |
Adresa: |
14200, 26035251, Praha, Libuš, Vyšebrodská, 880, 2, Vyšebrodská 880/2, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
JIŘÍ DUŠEK
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
Jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
40340, 27430774, Ústí nad Labem, Skorotice, Javorová, 296 |
|
JIŘÍ DUŠEK
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
Jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
40340, 27430774, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Skorotice, Javorová, 296, Javorová 296, Skorotice, 40340 Ústí nad Labem |
|
Jiří Dušek
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
Jednatel |
13.12.2010 |
Adresa: |
40340, 27430774, Ústí nad Labem, Javorová, 296 |
|
JIŘÍ DUŠEK
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
Jednatel |
13.12.2010 |
Adresa: |
40340, 27430774, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Skorotice, Javorová, 296, Javorová 296, Skorotice, 40340 Ústí nad Labem |
|
Ing. Vít Mandík
|
Neaktivní
od 13.12.2010
|
Jednatel |
29.03.2010 |
Adresa: |
40007, 17893607, Ústí nad Labem, Družstevní, 409, 25 |
|
Ing. Vít Mandík
|
Neaktivní
od 13.12.2010
|
Jednatel |
29.03.2010 |
Adresa: |
40007, 17893607, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Družstevní, 409, 25, Družstevní 409/25, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Ing. Josef Mandík
|
Neaktivní
od 29.03.2010
|
Jednatel |
24.02.2009 |
Adresa: |
40782, 15831, Dolní Poustevna, Na Samotě, 303 |
|
Ing. Josef Mandík
|
Neaktivní
od 29.03.2010
|
Jednatel |
24.02.2009 |
Adresa: |
40782, 15831, Děčín, Dolní Poustevna, Dolní Poustevna, Na Samotě, 303, Na Samotě 303, 40782 Dolní Poustevna |
|
Ing. Josef Mandík
|
Neaktivní
od 24.02.2009
|
Jednatel |
27.11.2004 |
Adresa: |
40331, 17771111, Ústí nad Labem, Peškova, 516 |
|
Ing. Josef Mandík
|
Neaktivní
od 24.02.2009
|
Jednatel |
27.11.2004 |
Adresa: |
40331, 17771111, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Mojžíř, Peškova, 516, Peškova 516, Mojžíř, 40331 Ústí nad Labem |
|
Ing. Josef Mandík
|
Neaktivní
od 27.11.2004
|
Jednatel |
13.12.1993 |
Adresa: |
40001, 17837227, Ústí nad Labem, Sadová, 1 |
|
Ing. Josef Mandík
|
Neaktivní
od 27.11.2004
|
Jednatel |
13.12.1993 |
Adresa: |
40001, 17837227, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Sadová, 2315, 1, Sadová 2315/1, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|